Birger Lahti (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 79
- Titel
- Skogsarbetare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Civilutskottet
Suppleant
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2017-11-09 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2023-11-08 –
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2020-02-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–. Suppleant trafikutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och civilutskottet 23–. Ledamot ledamotsrådet 18–20 och 23– och valberedningen 17–22.
Föräldrar
Skogsarbetaren Sven Lahti och Lisa Lahti, f. Ryynänen.
Utbildning
Grundskola. Utbildning via arbetsgivaren. Fackliga utbildningar.
Anställningar
Domänverket 82–83. Domänskog AB, Assi-Domän, Sveaskog – olika skogsarbeten 85–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Parlamentariska skogsutredningen 04. Ledamot, Energikommissionen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Pajala 90. Kommunstyrelsen, Pajala 06–14. Ordförande, Pajala Värmeverk AB 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Avdelningssekreterare, Skogs- och träfacket, Norrbotten. Ledamot, GS-fackets avdelning Norr- och Västerbotten. Ledamot, förbundsstyrelsen GS-facket 12–14. Ledamot, partistyrelsen, Vänsterpartiet 12–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Styrningen av Sveaskog
Skriftlig fråga 2016/17:943 av Birger Lahti (V)
Fråga 2016/17:943 Styrningen av Sveaskog av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sveaskog AB är Sveriges största skogsägare och förvaltar totalt 4,1 miljoner hektar mark. Trots att man har en hög miljöprofil har man i samband med förra årets revision av bolagets FSC-certifikat mött allvarlig- Inlämnad
- 2017-02-27
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Vattenfalls investeringar i fossil energiproduktion
Skriftlig fråga 2016/17:861 av Birger Lahti (V)
Fråga 2016/17:861 Vattenfalls investeringar i fossil energiproduktion av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 6 februari i år beslutade Vattenfall om en investering på 325 miljoner euro i ett nytt fossileldat kraftvärmeverk i Berlin. Verket kommer att använda sig av naturgas, och investeringen- Inlämnad
- 2017-02-16
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Tydligare information vid bildandet av naturreservat
Skriftlig fråga 2016/17:78 av Birger Lahti (V)
Fråga 2016/17:78 Tydligare information vid bildandet av naturreservat av Birger Lahti V till Miljöminister Karolina Skog MP Sverige är ett land med rika tillgångar på skog, och den största delen av skogen brukas. Naturreservat utgör en viktig del av arbetet för att skydda viktiga skogsområden. I dag kan naturreservat- Inlämnad
- 2016-10-07
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)