Birger Lahti (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 79
- Titel
- Skogsarbetare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Civilutskottet
Suppleant
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2017-11-09 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2023-11-08 –
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2020-02-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–. Suppleant trafikutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och civilutskottet 23–. Ledamot ledamotsrådet 18–20 och 23– och valberedningen 17–22.
Föräldrar
Skogsarbetaren Sven Lahti och Lisa Lahti, f. Ryynänen.
Utbildning
Grundskola. Utbildning via arbetsgivaren. Fackliga utbildningar.
Anställningar
Domänverket 82–83. Domänskog AB, Assi-Domän, Sveaskog – olika skogsarbeten 85–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Parlamentariska skogsutredningen 04. Ledamot, Energikommissionen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Pajala 90. Kommunstyrelsen, Pajala 06–14. Ordförande, Pajala Värmeverk AB 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Avdelningssekreterare, Skogs- och träfacket, Norrbotten. Ledamot, GS-fackets avdelning Norr- och Västerbotten. Ledamot, förbundsstyrelsen GS-facket 12–14. Ledamot, partistyrelsen, Vänsterpartiet 12–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Effekter av den slopade myrslåtterersättningen
Interpellation 2022/23:348 av Birger Lahti (V)
Interpellation 2022/23:348 Effekter av den slopade myrslåtterersättningen av Birger Lahti V till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Regeringens dramatiska budgetnedskärningar på miljö- och klimatområdet ger stora negativa effekter över hela vårt land. Inte minst gäller detta i Norrland. Vänsterpartiet har i en tidigare- Inlämnad
- 2023-05-10
- Svarsdatum
- 2023-06-02
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Haparandabanan
Interpellation 2017/18:525 av Birger Lahti (V)
Interpellation 2017/18:525 Haparandabanan av Birger Lahti V till Statsrådet Tomas Eneroth S Inom tre timmars tågresa bor det i gränsområdet längst upp vid Bottenviken mellan Sverige och Finland i dag ungefär 400 000 människor. Det finns persontrafik på den svenska sidan till Boden och på den finska sidan till Kemi. Däremellan- Inlämnad
- 2018-05-02
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare
Interpellation 2015/16:237 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2015/16:237 Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Det pågår just nu en stadsomvandling i Kiruna och Gällivare kommuner på grund av statens gruvdrift. Detta kommer att få långtgående konsekvenser för många kommuninvånare som kommer- Inlämnad
- 2015-11-30
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statliga bolag och Svenskt Näringsliv
Interpellation 2015/16:59 av Birger Lahti (V)
Interpellation 2015/16:59 Statliga bolag och Svenskt Näringsliv av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Tidningen Arbetet har nyligen granskat statliga bolags kopplingar till Svenskt Näringsliv. Granskningen visar att flera verkställande direktörer för statliga bolag, exempelvis Vattenfall,- Inlämnad
- 2015-10-09
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland
Interpellation 2014/15:332 av Jens Holm (V)
Interpellation 2014/15:332 Försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland av Jens Holm V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under 1990-talet expanderade Vattenfall kraftigt utomlands, bland annat i Tyskland där man genom uppköp blev ägare till fyra kraftverk som använder brunkol som bränsle.- Inlämnad
- 2015-02-25
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Vattenfalls ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att bygga nya kärnreaktorer
Interpellation 2014/15:217 av Birger Lahti (V)
Interpellation 2014/15:217 Vattenfalls ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att bygga nya kärnreaktorer av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S År 2009 öppnade alliansregeringen ensidigt upp för att bygga ny kärnkraft i Sverige. 2011, två år senare, inträffade kärnkraftsolyckan i- Inlämnad
- 2015-01-21
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Klimatpolitiken inför toppmötet i Lima
Interpellation 2014/15:123 av Jens Holm (V)
Interpellation 2014/15:123 Klimatpolitiken inför toppmötet i Lima av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Mellan den 1 och 12 december äger klimattoppmötet COP 20/CMP 10 rum i Lima i Peru. Klimat- och miljöministern samt ett antal riksdagsledamöter, inklusive undertecknad, kommer att delta. Mötet är- Inlämnad
- 2014-11-13
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Northland
Interpellation 2014/15:63 av Birger Lahti (V)
Interpellation 2014/15:63 Northland av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Northland har meddelat att man stänger ned gruvan i Pajala kommun. Samtliga anställda har varslats. Detta, tillsammans med varslen hos transportföretaget Cliffton, innebär att 500 personer nu har varslats om uppsägning.- Inlämnad
- 2014-10-21
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Landsbygden
Interpellation 2014/15:3 av Håkan Svenneling (V)
Interpellation 2014/15:3 Landsbygden av Håkan Svenneling V till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Under den borgerliga regeringens tid var konsekvent marknadslösningar vägen för landsbygdens utveckling. Trots marknadsmisslyckande på marknadsmisslyckande körde man vidare på den inslagna ideologiska strategin. Sverige- Inlämnad
- 2014-10-08
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Byggande av nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki
Interpellation 2014/15:20 av Birger Lahti (V)
Interpellation 2014/15:20 Byggande av nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki av Birger Lahti V till Statsrådet Ibrahim Baylan S Finska Fennovoima har fått tillstånd av den finska regeringen att bygga ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki, bara 15 mil från den svenska gränsen. Denna nybyggnation av ett kärnkraftverk skulle få stora- Inlämnad
- 2014-10-10
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)