Björn Wiechel (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 276
- Titel
- Samhällsvetare/Butiksbiträde/Politisk sekreterare.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-09-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2023-04-01 – 2023-09-24
- Ordinarie
- 2020-08-10 – 2023-03-31
- Ledig
- 2019-12-20 – 2020-08-09
- Ordinarie
- 2019-01-02 – 2019-12-19
- Ledig
- 2018-12-01 – 2019-01-01
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2018-11-30
- Ledig
- 2016-10-01 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2016-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-09-23
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2022-02-04
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2024-09-12
- Vice ordförande
- 2022-10-05 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2017-10-18 – 2022-10-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot kulturutskottet 14–17, EU-nämnden 17– och finansutskottet 21–. Suppleant finansutskottet 14–21 och konstitutionsutskottet 19–.
Föräldrar
Journalisten Hans Wiechel och med.dr Susanne Waldau.
Utbildning
Gymnasieskola, Umeå, slutår 02. Pol.mag., kulturgeografi, Umeå universitet 05–09.
Anställningar
Butiksbiträde, Clas Ohlson, Umeå 01–12. Bartender, Lottas Krog, Umeå 08–11. Gymnasielärare, Umeå Waldorfskola 09–11. Politisk sekreterare, Västerbottens läns landsting, 12–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 15 och Trossamfundsrådet 16.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Umeå 07–14. Ledamot, nämnden för funktionshinder och habilitering, Västerbottens läns landsting 11–14.