Björn Wiechel (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 276
- Titel
- Samhällsvetare/Butiksbiträde/Politisk sekreterare.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-09-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2023-04-01 – 2023-09-24
- Ordinarie
- 2020-08-10 – 2023-03-31
- Ledig
- 2019-12-20 – 2020-08-09
- Ordinarie
- 2019-01-02 – 2019-12-19
- Ledig
- 2018-12-01 – 2019-01-01
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2018-11-30
- Ledig
- 2016-10-01 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2016-09-30
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-09-23 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-09-23
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2022-02-04
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2024-09-12
- Vice ordförande
- 2022-10-05 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2017-10-18 – 2022-10-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot kulturutskottet 14–17, EU-nämnden 17– och finansutskottet 21–. Suppleant finansutskottet 14–21 och konstitutionsutskottet 19–.
Föräldrar
Journalisten Hans Wiechel och med.dr Susanne Waldau.
Utbildning
Gymnasieskola, Umeå, slutår 02. Pol.mag., kulturgeografi, Umeå universitet 05–09.
Anställningar
Butiksbiträde, Clas Ohlson, Umeå 01–12. Bartender, Lottas Krog, Umeå 08–11. Gymnasielärare, Umeå Waldorfskola 09–11. Politisk sekreterare, Västerbottens läns landsting, 12–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 15 och Trossamfundsrådet 16.
Kommunala uppdrag
Ledamot, socialnämnden, Umeå 07–14. Ledamot, nämnden för funktionshinder och habilitering, Västerbottens läns landsting 11–14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En nollvision för mäns våld mot kvinnor
Motion 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. S En nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gymnasieelevers rätt till information om arbetsmarknaden från parterna
Motion 2021/22:1660 av Björn Wiechel och Åsa Karlsson (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1660 av Björn Wiechel och Åsa Karlsson båda S Gymnasieelevers rätt till information om arbetsmarknaden från parterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att alla gymnasieelever ska ha rätt till information om arbetsmarknaden- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetstagarbegreppet
Motion 2021/22:1430 av Björn Wiechel och Åsa Karlsson (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1430 av Björn Wiechel och Åsa Karlsson båda S Arbetstagarbegreppet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte konkurrensutsätta arbetstagarbegreppet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns inte någon definition av begreppet- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Klimatomställning för Sverige
Motion 2021/22:945 av Björn Wiechel och Jennie Nilsson (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:945 av Björn Wiechel och Jennie Nilsson båda S Klimatomställning för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en klimatomställning för Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Klimatomställningen har möjlighet att bli- Inlämnad
- 2021-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjlighet till digitala fakturor
Motion 2021/22:827 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:827 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel båda S Möjlighet till digitala fakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av om det är möjligt att ge gode män och personer med fullmakt för bankärenden möjlighet att ändra- Inlämnad
- 2021-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag