Bo Könberg (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Född år
- 1945
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 2005-12-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1999-09-30 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1998-10-05 – 1999-01-19
- Ordförande
- 1998-01-20 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1997-09-16 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Förste vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2001-09-25 – 2002-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-31
- Ledamot
- 1995-01-12 – 1997-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2005-12-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2005-12-31
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Socialdepartementet
- Statsråd
- 1991-10-03 – 1994-10-06
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sysselsättningsåtgärder (väckt med anledning av händelse av större vikt)
Motion 1995/96:A45 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1995/96:A45 av Lars Leijonborg m.fl. fp Sysselsättningåtgärder väckt med anledning av händelse av större vikt Inledning Regeringens handlingsförlamning i sysselsättningsfrågorna är inte acceptabel. Undantagsläget på arbetsmarknaden gör det nödvändigt att riksdagen, om det behövs vid extramöten- Inlämnad
- 1996-05-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:FiU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.
Motion 1995/96:Fi97 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi97 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Inledning En stor del av regeringens förslag till besparingar i den föreliggande- Inlämnad
- 1996-05-02
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1995/96:FiU10
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården
Motion 1995/96:So25 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1995/96:So25 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 95/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården Inledning Regeringens proposition innehåller en rad efterlängtade förslag om tillsynen över hälso- och sjukvården. Under lång tid har tillsynen över hälso- och sjukvården- Inlämnad
- 1996-03-28
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1995/96:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996
Motion 1995/96:U19 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1995/96:U19 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 Sammanfattning Folkpartiet liberalernas krav på den svenska regeringen inför EU:s regeringskonferens 1996 Det absolut viktigaste målet för Europasamarbetet de närmaste åren är att EU utvidgas- Inlämnad
- 1996-01-26
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1995/96:UU13
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:99 Spris fortsatta verksamhet
Motion 1995/96:So9 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Dokument- Inlämnad
- 1995-11-15
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.
Motion 1995/96:Sf6 av Sigge Godin m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1995/96:Sf6 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Inledning Socialförsäkringarna är en central del av den generella välfärdspolitiken. Att alla ska ha en försäkring mot tillfälligt inkomstbortfall är en viktig förutsättning för den enskildes- Inlämnad
- 1995-10-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1995/96:SfU2 1995/96:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:23 Vissa ändringar i smittskyddslagen, m.m.
Motion 1995/96:So5 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1995/96:So5 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:23 Vissa ändringar i smittskyddslagen, m.m. Regeringen föreslår vissa ändringar i smittskyddslagen av vilka flertalet är av teknisk natur och några av mer principiell art. Det är anmärkningsvärt att propositionen inte innehåller- Inlämnad
- 1995-10-20
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1995/96:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1995/96:1 Utbytesverksamhet med rena sprutor till narkotikamissbrukare
Motion 1995/96:So2 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1995/96:So2 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av skr. 1995/96:1 Utbytesverksamhet med rena sprutor till narkotikamissbrukare Bland de allvarligaste enskilda hoten mot människors hälsa är missbruk av alkohol och narkotika, bruket av tobak och infektion med hiv. Hiv är det farligaste smittämne,- Inlämnad
- 1995-10-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:SoU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation