Bo Könberg (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Född år
- 1945
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 2005-12-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1999-09-30 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1998-10-05 – 1999-01-19
- Ordförande
- 1998-01-20 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1997-09-16 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Förste vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2001-09-25 – 2002-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-31
- Ledamot
- 1995-01-12 – 1997-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2005-12-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2005-12-31
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Socialdepartementet
- Statsråd
- 1991-10-03 – 1994-10-06
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1995/96:99 Spris fortsatta verksamhet
Motion 1995/96:So9 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Dokument- Inlämnad
- 1995-11-15
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.
Motion 1995/96:Sf6 av Sigge Godin m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1995/96:Sf6 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Inledning Socialförsäkringarna är en central del av den generella välfärdspolitiken. Att alla ska ha en försäkring mot tillfälligt inkomstbortfall är en viktig förutsättning för den enskildes- Inlämnad
- 1995-10-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1995/96:SfU2 1995/96:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:23 Vissa ändringar i smittskyddslagen, m.m.
Motion 1995/96:So5 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1995/96:So5 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:23 Vissa ändringar i smittskyddslagen, m.m. Regeringen föreslår vissa ändringar i smittskyddslagen av vilka flertalet är av teknisk natur och några av mer principiell art. Det är anmärkningsvärt att propositionen inte innehåller- Inlämnad
- 1995-10-20
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1995/96:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1995/96:1 Utbytesverksamhet med rena sprutor till narkotikamissbrukare
Motion 1995/96:So2 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1995/96:So2 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av skr. 1995/96:1 Utbytesverksamhet med rena sprutor till narkotikamissbrukare Bland de allvarligaste enskilda hoten mot människors hälsa är missbruk av alkohol och narkotika, bruket av tobak och infektion med hiv. Hiv är det farligaste smittämne,- Inlämnad
- 1995-10-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:SoU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation