Bo Könberg (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Född år
- 1945
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 2005-12-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1999-09-30 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1998-10-05 – 1999-01-19
- Ordförande
- 1998-01-20 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1997-09-16 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Förste vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2001-09-25 – 2002-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-31
- Ledamot
- 1995-01-12 – 1997-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2005-12-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2005-12-31
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Socialdepartementet
- Statsråd
- 1991-10-03 – 1994-10-06
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
elektroniskt informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan
Skriftlig fråga 2004/05:1687 av Könberg, Bo (fp)
den 23 maj Fråga 2004/05:1687 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om elektroniskt informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan För att förhindra fusk med försäkringsersättningar genom samtidigt utnyttjande av sjukpeng och arbetslöshetsförsäkring är det angeläget att förekomsten av- Inlämnad
- 2005-05-23
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)