Bo Könberg (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Född år
- 1945
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 2005-12-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1999-09-30 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1998-10-05 – 1999-01-19
- Ordförande
- 1998-01-20 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1997-09-16 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Förste vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2001-09-25 – 2002-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-31
- Ledamot
- 1995-01-12 – 1997-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2005-12-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2005-12-31
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Socialdepartementet
- Statsråd
- 1991-10-03 – 1994-10-06
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård
Interpellation 2001/02:326 av Könberg, Bo (fp)
den 19 mars Interpellation 2001/02:326 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård I dag är det 16 månader sedan socialutskottet av regeringen begärde en proposition om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring, för- Inlämnad
- 2002-03-19
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
rätten att demonstrera
Interpellation 2000/01:410 av Ryttar, Bengt-Ola (s)
den 26 april Interpellation 2000/01:410 av Bengt-Ola Ryttar s till statsminister Göran Persson om rätten att demonstrera Poliser får använda våld i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligtRätten att använda våld gäller om polisen själv möts med våld eller hot om våld,- Inlämnad
- 2001-04-26
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
jämställdhet i arbetslivet
Interpellation 2000/01:444 av Viklund, Margareta (kd)
den 26 april Interpellation 2000/01:444 av Margareta Viklund kd till statsrådet Britta Lejon om jämställdhet i arbetslivet I samband med EU-toppmötet i Stockholm och etableringen av best practise inom olika prioriterade områden inom EU, framfördes kritik mot Sverige för bl.a. den könsmässiga segregeringen på arbetsmarknaden.- Inlämnad
- 2001-04-27
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)