Bo Könberg (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Född år
- 1945
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 2005-12-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1999-09-30 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1998-10-05 – 1999-01-19
- Ordförande
- 1998-01-20 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1997-09-16 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Förste vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2001-09-25 – 2002-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-31
- Ledamot
- 1995-01-12 – 1997-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2005-12-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2005-12-31
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Socialdepartementet
- Statsråd
- 1991-10-03 – 1994-10-06
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
sjukskrivningar och förtidspensioneringar
Interpellation 2004/05:670 av Könberg, Bo (fp)
den 24 maj Interpellation 2004/05:670 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningar och förtidspensioneringar Regeringen har satt upp som mål att sjukskrivningarna ska halveras samtidigt som förtidspensioneringarna i genomsnitt ska vara lägre för 20032008 än 2002. Det senare har beskrivits mer detaljerat- Inlämnad
- 2005-05-23
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering
Interpellation 2004/05:490 av Könberg, Bo (fp)
den 24 mars Interpellation 2004/05:490 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering Det är bättre och nästan alltid samhällsekonomiskt vettigare att sjuka får vård och rehabilitering än att de får sjukpeng medan de tvingas köa för vård. Det var den enkla tanken- Inlämnad
- 2005-03-24
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
utbyggnad av husläkarsystemet
Interpellation 2003/04:544 av Könberg, Bo (fp)
den 21 maj Interpellation 2003/04:544 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om utbyggnad av husläkarsystemet Behovet av en genomförd husläkarreform i vårt land har snart diskuterats i tre årtionden. I samband med fyrpartiuppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen, Folkpartiet, Centerpartiet och- Inlämnad
- 2004-05-21
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
införande av vårdgarantin
Interpellation 2003/04:239 av Könberg, Bo (fp)
den 22 januari Interpellation 2003/04:239 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om införande av vårdgarantin I valrörelsen 2002 var statsminister Göran Persson, landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson och socialminister Lars Engqvist överens om att en nationell vårdgaranti skulle införas. Enligt- Inlämnad
- 2004-01-22
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
sjukskrivningsmålen
Interpellation 2003/04:43 av Könberg, Bo (fp)
den 22 oktober Interpellation 2003/04:43 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningsmålen I TV-programmet Agenda den 12 oktober sade arbetslivsminister Hans Karlsson så här: För första gången så minskar sjukskrivningarna på i stort sett alla punkter. Kortidsfrånvaron minskar, de långa sjukskrivningarna- Inlämnad
- 2003-10-22
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård
Interpellation 2001/02:326 av Könberg, Bo (fp)
den 19 mars Interpellation 2001/02:326 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård I dag är det 16 månader sedan socialutskottet av regeringen begärde en proposition om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring, för- Inlämnad
- 2002-03-19
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)