Bo Könberg (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Född år
- 1945
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 2005-12-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1999-09-30 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1998-10-05 – 1999-01-19
- Ordförande
- 1998-01-20 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1997-09-16 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Förste vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2001-09-25 – 2002-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-31
- Ledamot
- 1995-01-12 – 1997-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2005-12-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2005-12-31
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Socialdepartementet
- Statsråd
- 1991-10-03 – 1994-10-06
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
utbyggnad av husläkarsystemet
Interpellation 2003/04:544 av Könberg, Bo (fp)
den 21 maj Interpellation 2003/04:544 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om utbyggnad av husläkarsystemet Behovet av en genomförd husläkarreform i vårt land har snart diskuterats i tre årtionden. I samband med fyrpartiuppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen, Folkpartiet, Centerpartiet och- Inlämnad
- 2004-05-21
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
införande av vårdgarantin
Interpellation 2003/04:239 av Könberg, Bo (fp)
den 22 januari Interpellation 2003/04:239 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om införande av vårdgarantin I valrörelsen 2002 var statsminister Göran Persson, landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson och socialminister Lars Engqvist överens om att en nationell vårdgaranti skulle införas. Enligt- Inlämnad
- 2004-01-22
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
sjukskrivningsmålen
Interpellation 2003/04:43 av Könberg, Bo (fp)
den 22 oktober Interpellation 2003/04:43 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningsmålen I TV-programmet Agenda den 12 oktober sade arbetslivsminister Hans Karlsson så här: För första gången så minskar sjukskrivningarna på i stort sett alla punkter. Kortidsfrånvaron minskar, de långa sjukskrivningarna- Inlämnad
- 2003-10-22
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
finansiell samordning
Interpellation 2002/03:377 av Johansson, Kenneth (c)
den 12 maj Interpellation 2002/03:377 av Kenneth Johansson c till statsrådet Hans Karlsson om finansiell samordning Hösten 2000 gjorde Socialdemokraterna en principöverenskommelse med Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet om att tillåta arbete mot sjukskrivningar och ohälsa genom så kallad finansiell samordning- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
diskriminering av äldre
Interpellation 2002/03:387 av Brus, Sven (kd)
den 12 maj Interpellation 2002/03:387 av Sven Brus kd till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av äldre Antalet personer i Sverige över 65 år kommer inom två årtionden att nå upp till två miljoner. Med denna framtidsbild för ögonen krävs en politik som möter ett förändrat samhälles speciella behov. Former för- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
konkurrensen och elmarknadens utformning
Interpellation 2002/03:404 av Saarinen, Ingegerd (mp)
den 12 maj Interpellation 2002/03:404 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om konkurrensen och elmarknadens utformning Det är endast två typer av aktörer som kan påverka priset på fysisk el på spotmarknaden: producenterna som producerar och konsumenterna som konsumerar elen. Inga andra, eftersom- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering
Interpellation 2002/03:183 av Könberg, Bo (fp)
den 12 februari Interpellation 2002/03:183 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering Om några dagar är det 27 månader sedan socialutskottet av regeringen begärde en proposition om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård socialtjänst och socialförsäkring,- Inlämnad
- 2003-02-12
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms län
Interpellation 2002/03:195 av Lundgren, Kerstin (c)
den 19 februari Interpellation 2002/03:195 av Kerstin Lundgren c till justitieminister Thomas Bodström om framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms län Det har under senare år genomförts en betydande centralisering av tingsrätter i landet. Regeringen markerade i sin skrivelse angående reformeringen av domstolsväsendet- Inlämnad
- 2003-02-19
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård
Interpellation 2001/02:326 av Könberg, Bo (fp)
den 19 mars Interpellation 2001/02:326 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om samordningen mellan försäkringskassa och sjukvård I dag är det 16 månader sedan socialutskottet av regeringen begärde en proposition om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring, för- Inlämnad
- 2002-03-19
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)