Bo Könberg (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Född år
- 1945
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1995-10-09 – 2005-12-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-10-08
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1999-09-30 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1998-10-05 – 1999-01-19
- Ordförande
- 1998-01-20 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1997-09-16 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Förste vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1995-01-16 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2001-09-25 – 2002-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-31
- Ledamot
- 1995-01-12 – 1997-11-30
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2005-12-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2005-12-31
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-12-31
Socialdepartementet
- Statsråd
- 1991-10-03 – 1994-10-06
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
utbyggnad av husläkarsystemet
Interpellation 2003/04:544 av Könberg, Bo (fp)
den 21 maj Interpellation 2003/04:544 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om utbyggnad av husläkarsystemet Behovet av en genomförd husläkarreform i vårt land har snart diskuterats i tre årtionden. I samband med fyrpartiuppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen, Folkpartiet, Centerpartiet och- Inlämnad
- 2004-05-21
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
införande av vårdgarantin
Interpellation 2003/04:239 av Könberg, Bo (fp)
den 22 januari Interpellation 2003/04:239 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om införande av vårdgarantin I valrörelsen 2002 var statsminister Göran Persson, landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson och socialminister Lars Engqvist överens om att en nationell vårdgaranti skulle införas. Enligt- Inlämnad
- 2004-01-22
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
sjukskrivningsmålen
Interpellation 2003/04:43 av Könberg, Bo (fp)
den 22 oktober Interpellation 2003/04:43 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningsmålen I TV-programmet Agenda den 12 oktober sade arbetslivsminister Hans Karlsson så här: För första gången så minskar sjukskrivningarna på i stort sett alla punkter. Kortidsfrånvaron minskar, de långa sjukskrivningarna- Inlämnad
- 2003-10-22
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)