Bodil Ceballos (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Titel
- Jurist
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-06-23
Miljöpartiet de gröna
- Kvittningsperson
- 2010-10-25 – 2014-06-23
- Kvittningsperson
- 2008-01-20 – 2010-10-04
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2014-07-01 – 2019-07-02
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-06-23
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-04-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-06-23
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-06-23
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-06-23