Boriana Åberg (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 125
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 44
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
Europarådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2009-03-02 – 2009-04-30
- Ersättare
- 2008-01-07 – 2008-03-14
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2015-02-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2021-12-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-12-10
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-10
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2008-01-18 – 2008-03-14
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2009-03-13 – 2009-04-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Ordförande
- 2018-11-07 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2018-11-07
- Vice ordförande
- 2017-11-17 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2017-03-30 – 2017-11-17
- Suppleant
- 2014-11-01 – 2017-03-30
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 08 (ersättare 080107–080314), 09 (ersättare 090302–090430) och 10–. Ledamot trafikutskottet 15–18, skatteutskottet 18–21 och 22–, finansutskottet 21–22. Suppleant socialutskottet 08, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, justitieutskottet 09, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 14–15, 18–19, arbetsmarknadsutskottet 14–18, utrikesutskottet 19–22, skatteutskottet 21–22, finansutskottet 22. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–17 och ledamot 17 och 22–, vice ordförande 17–18 och ordförande 18–22. Suppleant styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22–.
Föräldrar
Civilingenjören Mihail Mihaylov och sjuksköterskan Velitchka Mihaylova, f. Dragneva.
Utbildning
Gymnasieskola, Bulgarien, slutår 86. Studier till civilingenjör, Tekniska universitetet i Plovdiv, Bulgarien 87–90. Socionomexamen, Lunds universitet 02.
Anställningar
Sekreterare, Safehouse System, Furulund 91–99. Vårdbiträde, hemtjänsten i Kävlinge 00–02. Kurator, Universitetssjukhuset i Lund 02. Socialsekreterare, socialförvaltningen, Helsingborg 02–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Kronofogdens insynsråd 19–. Ersättare Polisstyrelsen i Skåne 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 06–07, ersättare 02–06. Ordförande, kommunfullmäktige 07–. Ledamot kommunstyrelsen 06–10. Ledamot kulturnämnden 02–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Moderaterna i Kävlinge–Furulund 00–03, Kävlingemoderaterna 07–19, 22–23. Huvudman Sparbanksstiftelsen Skåne 06–18.
Bostadsort
Kävlinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Interpellation 2021/22:529 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2021/22:529 Tullverkets brottsbekämpande verksamhet av Boriana Åberg M till Finansminister Mikael Damberg S I takt med att den grova organiserade brottsligheten ökar lavinartad i Sverige ställs det större krav på de myndigheter som bedriver brottsbekämpande verksamhet. Förutom att ytterligare intensifiera- Inlämnad
- 2022-05-30
- Svarsdatum
- 2022-06-29
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Vapenförvaring och förenklade regler
Interpellation 2021/22:526 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Interpellation 2021/22:526 Vapenförvaring och förenklade regler av Marléne Lund Kopparklint M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Skytteidrotten har varit en av de snabbast växande idrotterna de senaste tio åren. I genomsnitt har de förbund som har skytte på programmet vuxit med 40 procent, och vissa- Inlämnad
- 2022-05-25
- Svarsdatum
- 2022-06-29
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Riksdagens tillkännagivanden om vapenfrågor
Interpellation 2021/22:525 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Interpellation 2021/22:525 Riksdagens tillkännagivanden om vapenfrågor av Marléne Lund Kopparklint M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under två mandatperioder har det i Sveriges riksdag debatterats kring vapenfrågor, och det har beslutats om flertalet tillkännagivanden. Flertalet av dessa tillkännagivanden- Inlämnad
- 2022-05-25
- Svarsdatum
- 2022-06-29
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Femårslicenserna
Interpellation 2021/22:493 av Sten Bergheden (M)
Interpellation 2021/22:493 Femårslicenserna av Sten Bergheden M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Riksdagens justitieutskott har tagit beslut om att ta bort femårslicenserna. Riksdagen har tagit beslut om att ge regeringen ett tillkännagivande om att ta bort de femåriga licenserna. Dessa tillkännagivanden har- Inlämnad
- 2022-05-12
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ökningen av antalet vargar
Interpellation 2021/22:461 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Interpellation 2021/22:461 Ökningen av antalet vargar av Marléne Lund Kopparklint M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S I riksdagsbeslutet gällande En hållbar rovdjurspolitik prop. 2012/13:191 sägs att vargens referensvärde för en gynnsam bevarandestatus ska vara 170270 individer. Det har riksdagen också- Inlämnad
- 2022-04-21
- Svarsdatum
- 2022-04-29
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Sveriges vargstam
Interpellation 2021/22:430 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2021/22:430 Sveriges vargstam av Lars Beckman M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Riksdagen har beslutat att referensvärdet för vargstammen ska vara 170270 vargar. Därefter har Naturvårdsverket på den tidigare rödgröna regeringens uppdrag höjt till 300 vargar. Nu ökar myndigheten antalet vargar ytterligare,- Inlämnad
- 2022-03-29
- Svarsdatum
- 2022-04-29
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Vargstammen i Sverige
Interpellation 2021/22:429 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2021/22:429 Vargstammen i Sverige av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Vi har nu fått en preliminär rapport från Viltskadecenter om att ännu fler vargar har säkrats vid den pågående inventeringen, och stammen är nu uppe på rekordnivå. Man har siktat 70 vargrevir, alltså familjegrupper- Inlämnad
- 2022-03-29
- Svarsdatum
- 2022-04-29
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Forskning och etikprövning
Interpellation 2021/22:417 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2021/22:417 Forskning och etikprövning av Boriana Åberg M till Utbildningsminister Anna Ekström S Den 14 mars 2022 publicerade DN en debattartikel skriven av fyra professorer vid Lunds respektive Umeå universitet. I artikeln uttryckte professorerna sin oro över den växande byråkrati som kväver den fria- Inlämnad
- 2022-03-23
- Svarsdatum
- 2022-04-29
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Svensk-taiwanesiska relationer
Interpellation 2021/22:435 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2021/22:435 Svensk-taiwanesiska relationer av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 25 mars hölls en interpellationsdebatt om stärkta diplomatiska relationer med Taiwan. I denna behandlades bland annat frågan om behörigheter för Taiwans diplomatiska representation i Sverige. Med hänvisning- Inlämnad
- 2022-04-01
- Svarsdatum
- 2022-04-19
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Taiwans deltagande i internationella samarbeten och organisationer
Interpellation 2021/22:421 av Björn Söder (SD)
Interpellation 2021/22:421 Taiwans deltagande i internationella samarbeten och organisationer av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S I en skriftlig fråga 2021/22:1149 undrade jag om utrikesministern kunde ge konkreta exempel på hur regeringen arbetar för att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella- Inlämnad
- 2022-03-24
- Svarsdatum
- 2022-04-19
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Stärkta diplomatiska relationer med Taiwan
Interpellation 2021/22:340 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2021/22:340 Stärkta diplomatiska relationer med Taiwan av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Taiwan, formellt Republiken Kina, är en exemplarisk självstyrande demokrati som fullständigt respekterar rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Sverige och Taiwan delar dessutom en lång rad- Inlämnad
- 2022-02-10
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Äganderätten för skogsägare
Interpellation 2021/22:345 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2021/22:345 Äganderätten för skogsägare av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Skogsstyrelsens direktiv om skärpning av kunskapskraven på skogsägare när det gäller hänsynen till fridlysta arter vid skogsbruk kommer att omöjliggöra skogsbruk under stora delar av året. Skogsägarna måste- Inlämnad
- 2022-02-14
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Överklagandenämnden för etikprövning
Interpellation 2021/22:341 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2021/22:341 Överklagandenämnden för etikprövning av Boriana Åberg M till Utbildningsminister Anna Ekström S Enligt Överklagandenämnden för etikprövnings ÖNEP:s hemsida är målet med Överklagandenämndens tillsyn att förhindra att forskning bedrivs i strid med etikprövningslagen, med följd av att forsningspersoner- Inlämnad
- 2022-02-11
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Lagföring av kriminella ungdomar
Interpellation 2021/22:251 av Tobias Andersson (SD)
Interpellation 2021/22:251 Lagföring av kriminella ungdomar av Tobias Andersson SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Allt yngre barn begår brott i dag. Den organiserade kriminaliteten är väl medveten om den ansvarsfrihet som finns för dem under 15 år, och dessa utnyttjas för en rad olika kriminella- Inlämnad
- 2022-01-07
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ungdomsrån
Interpellation 2021/22:220 av Mikael Damsgaard (M)
Interpellation 2021/22:220 Ungdomsrån av Mikael Damsgaard M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under hösten 2021 drabbades Västerås av en våg av personrån. I lokalpressen har vi kunnat läsa om ett mopedrån och om hur mäklare rånas i anslutning till visningar. Vi har tagit del av flera fall av rån där- Inlämnad
- 2021-12-16
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Brottsförebyggande rådets rapport om ungdomsrån
Interpellation 2021/22:217 av Tobias Andersson (SD)
Interpellation 2021/22:217 Brottsförebyggande rådets rapport om ungdomsrån av Tobias Andersson SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Brottsförebyggande rådets Brå nya rapport rapport 2021:19 studerar ungdomsrån som fenomen, och statistiken är deprimerande. Antalet ungdomsrån har dubblerats under Morgan- Inlämnad
- 2021-12-15
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Reseavdraget
Interpellation 2021/22:233 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2021/22:233 Reseavdraget av Lars Beckman M till Finansminister Mikael Damberg S De kraftigt skenande kostnaderna för drivmedel är skadligt för såväl hushållen som för näringslivet. I en rapport från riksdagens utredningstjänst kan man se var i Sverige som störst andel av befolkningen använder reseavdraget- Inlämnad
- 2021-12-20
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Återinförande av skatter
Interpellation 2021/22:154 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2021/22:154 Återinförande av skatter av Boriana Åberg M till Finansminister Mikael Damberg S Utspel från bland annat LO och tunga socialdemokratiska distrikt visar att det fortfarande råder en stark övertygelse om att utjämningen av de växande ekonomiska klyftorna bäst sker via höjda skatter, återinförande- Inlämnad
- 2021-12-02
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Avskaffande av avfallsförbränningsskatten
Interpellation 2021/22:155 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2021/22:155 Avskaffande av avfallsförbränningsskatten av Boriana Åberg M till Finansminister Mikael Damberg S Avfallsförbränningsskatten infördes den 1 oktober 2020. Redan från början har Moderaterna varit starkt emot denna då skatten inte uppfyller sitt syfte att öka materialåtervinningen och minska avfallsmängderna,- Inlämnad
- 2021-12-02
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Konsekvenser för södra Sveriges elområde
Interpellation 2021/22:24 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2021/22:24 Konsekvenser för södra Sveriges elområde av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Under sommaren har elpriserna varit rekordhöga. Skillnaderna har varit stora över landet. Vissa dagar har södra Sverige betalat dubbelt så mycket som invånarna i norra delen av landet.- Inlämnad
- 2021-09-29
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)