Boriana Åberg (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 125
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 44
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
Europarådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2009-03-02 – 2009-04-30
- Ersättare
- 2008-01-07 – 2008-03-14
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2015-02-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2021-12-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-12-10
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-10
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2008-01-18 – 2008-03-14
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2009-03-13 – 2009-04-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Ordförande
- 2018-11-07 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2018-11-07
- Vice ordförande
- 2017-11-17 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2017-03-30 – 2017-11-17
- Suppleant
- 2014-11-01 – 2017-03-30
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 08 (ersättare 080107–080314), 09 (ersättare 090302–090430) och 10–. Ledamot trafikutskottet 15–18, skatteutskottet 18–21 och 22–, finansutskottet 21–22. Suppleant socialutskottet 08, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, justitieutskottet 09, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 14–15, 18–19, arbetsmarknadsutskottet 14–18, utrikesutskottet 19–22, skatteutskottet 21–22, finansutskottet 22. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–17 och ledamot 17 och 22–, vice ordförande 17–18 och ordförande 18–22. Suppleant styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22–.
Föräldrar
Civilingenjören Mihail Mihaylov och sjuksköterskan Velitchka Mihaylova, f. Dragneva.
Utbildning
Gymnasieskola, Bulgarien, slutår 86. Studier till civilingenjör, Tekniska universitetet i Plovdiv, Bulgarien 87–90. Socionomexamen, Lunds universitet 02.
Anställningar
Sekreterare, Safehouse System, Furulund 91–99. Vårdbiträde, hemtjänsten i Kävlinge 00–02. Kurator, Universitetssjukhuset i Lund 02. Socialsekreterare, socialförvaltningen, Helsingborg 02–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Kronofogdens insynsråd 19–. Ersättare Polisstyrelsen i Skåne 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 06–07, ersättare 02–06. Ordförande, kommunfullmäktige 07–. Ledamot kommunstyrelsen 06–10. Ledamot kulturnämnden 02–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Moderaterna i Kävlinge–Furulund 00–03, Kävlingemoderaterna 07–19, 22–23. Huvudman Sparbanksstiftelsen Skåne 06–18.
Bostadsort
Kävlinge