Camilla Waltersson Grönvall (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 299
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Socialdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-10-18
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2017-10-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2012-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-10-18
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-12-18
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 12–17 och socialutskottet 17–22. Suppleant utbildningsutskottet 10–12, justitieutskottet 10–14 och socialutskottet 14–15. Suppleant ledamotsrådet 22. Statsråd (socialtjänstminister), Socialdepartementet 221018–.
Föräldrar
Elektrikern och egenföretagaren Rolf Waltersson och kontoristen och egenföretagaren Mona Waltersson, f. Haga.
Utbildning
Gymnasieskola, humanistisk linje, slutår 89. Grundskollärarutbildning, Karlstad och Göteborg 93–99.
Anställningar
Trollhättans kommun 98–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Polisstyrelsen, Västra Götaland 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lilla Edets kommun 95–. Ledamot, kommunstyrelsen 98–10, ersättare 96–98. Ersättare och ledamot, socialnämnden 93–98. Ledamot utbildningsnämnden 97–98, vice ordförande 98–02, ordförande 02–10. Ledamot, Göteborgsregionens utbildningsgrupp 94–98 och 06–10. Ledamot, SKL:s utbildningsberedning 02–10.
Bostadsort
Lilla Edet