Carina Ohlsson (S)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Adjunkt.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2022-09-26
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2024-07-16
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-09-18 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2007-03-22 – 2007-09-17
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-03-21
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-04-26 – 2014-09-29
- Ordförande
- 2011-03-03 – 2011-04-25
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-03-02
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2010-11-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-12-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2019-12-06
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2013-05-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2018-11-07 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2018-11-07
- Ledamot
- 2010-11-01 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
- Ordförande
- 2005-01-24 – 2006-10-31
- Ledamot
- 2003-01-01 – 2005-01-24
Valberedningen
- Ledamot
- 2002-09-30 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 02-10 och ordförande 07. Ledamot sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03, EU-nämnden 06-13, civilutskottet 10-14 och ordförande civilutskottet 11. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98-02 och 10-14, justitieutskottet 02-06 och 14-18, trafikutskottet 10 och utrikesutskottet 19-. Ledamot riksdagens valberedning 02- och Europarådets svenska delegation 03-05 och 06-, ordförande 05-06 och vice ordförande 18-. Suppleant OSSE-delegationen 02-06 och riksdagens överklagandenämnd 10-14.
Föräldrar
Arbetsledaren Runo Ohlsson och lokalvårdaren Gunnel Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 76. Fil.kand. i kemi, biologi, fysik och geovetenskap 80. Ämneslärarexamen 81.
Anställningar
Ämneslärare, Fornängsskolan och Götene komvux 82-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Lidköpings tingsrätt 91-94 och Göta hovrätt 95-98. Styrelseledamot, Kemikalieinspektionen 99-06 och Högskolan i Skövde 01-07. Ledamot, Centrala försöksdjursnämnden 02-05. Ledamot, Miljöbalkskommittén 00-05 och Nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21. Ledamot, Habitatagendan 00-02 och Jämställdhetsrådet 01-. Boverkets insynsråd 10-14. Migrationsverkets insynsråd 14-. Länsstyrelsen Västra Götalands insynsråd 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lidköping 91-, 1:e vice ordförande 98-13, ordförande 13-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-98 och valberedningen 94-98. Ledamot, park- och fritidsnämnden 90-94 och miljö- och hälsoskyddsnämnden 91-98, vice ordförande 92-94, ordförande 95-98. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Skaraborgs län 94-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Lidköpings socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 95-, Skaraborgs läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, ordförande 96-05 och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 01-. Studieorganisatör, Lidköpings arbetarekommun 91-14 och Skaraborgs läns distrikt av Socialdemokraterna 97-, vice ordförande 15-. Styrelseledamot, ABF Västra Götaland, vice ordförande 91-02, ordförande 02-. Huvudman, Sparbanken Lidköping/Stiftelsen Lidköpings Sparbank 96-. Styrelseledamot, Sveriges kvinnojourers riksförbund 01-02, ordförande 02-14. Styrelsesuppleant, Axevalla folkhögskola 95-98 och Lidan-Nossans vattenvårdsförbund 95-98. Vice ordförande, Socialdemokratiska kvinnoförbundet 09-13, ordförande 13-. Ordförande, FAH kommunerna och miljö 07-14. Styrelseledamot Män för jämställdhet 11-14. Styrelseledamot, Forum för frivilligt socialt arbete 08-16. Vice ordförande, Somaya kvinno- och tjejjour 15-16, ordförande 16-. Ordförande, Lidköpings idrottsförening 08-13. Ordförande, Lidköpings fotbollsklubb 13-.
Bostadsort
Lidköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Granskningsbetänkande
Betänkande 2000/01:KU20
Konstitutionsutskottet (KU) anmälde för riksdagen sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. KU riktar kritik mot näringsminister Björn Rosengren när det gäller Näringsdepartementets upphandling av konsulttjänster av Goldman Sachs i samband med fusionen Telia-Telenor. Det är inte en godtagbar ordning att Goldman Sachs utfört huvuddelen av sitt arbete innan avtal slutits även om denna tid utnyttjades för att få till stånd ett för staten mer förmånligt avtal än som ursprungligen föreslogs. KU riktar däremot inte kritik mot valet av upphandlingsform. Granskningen har vidare visat att avsaknaden av dokumentation är en allvarlig och förhållandevis ofta förekommande brist när det gäller upphandlingarna. Bristerna ger intryck av att tillräcklig vikt inte lagts vid en förvaltningsmässigt betryggande hantering av upphandlingsärendena. KU har vidare granskat andra frågor, bl.a. de lokala investeringsprogrammen, Östersjömiljarden, upphandling av trafiken på Västkustbanan samt statminister Göran Perssons uppmaning till kommunerna om socialbidraget.- Anföranden och repliker
- 140, 205 minuter
- Beredning
- 2001-01-25
- Justering
- 2001-05-17
- Debatt
- 2001-05-30
- Beslut
- 2001-05-30
Barn här och nu Redogörelse för barnpolitiken i Sverige
Betänkande 2000/01:SoU7
Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för barnpolitiken i Sverige med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Riksdagen gjorde också två tillkännagivanden till regeringen. Angående självmord och barn föreslås att de riktlinjer som WHO har utarbetat om hur självmordsförebyggande arbete bör bedrivas snarast omsättas till svenska förhållanden. Vidare gjordes ett tillkännagivande om att familjerådslag eller annan arbetsmodell bör vara en självklar rättighet för familjen i samband med beslut om sociala ingripanden eller om stödåtgärder.- Behandlade dokument
- 38
- Anföranden och repliker
- 38, 141 minuter
- Beredning
- 2000-11-16
- Justering
- 2000-12-05
- Debatt
- 2001-01-24
Drogförebyggande arbete
Motion 2000/01:So377 av Monica Green och Carina Ohlsson (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So377 av Green, Monica s Drogförebyggande arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det nödvändiga drogförebyggande arbetet och föreningarnas viktiga roll. Motivering Förutsättningarna för den svenska alkohol- och- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Energiomställningen
Motion 2000/01:Sk1010 av Urban Ahlin och Carina Ohlsson (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Sk1010 av Ahlin, Urban s Energiomställningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattereglernas betydelse för omställning av energisystemet och uppbyggande av kraftvärmeproduktion samt fjärrvärme. Motivering I skapandet- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Vänersjöfarten
Motion 2000/01:T659 av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T659 av Ohlsson, Carina s Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Vänersjöfartens utveckling. Motivering Vänersjöfarten har stor regional- och miljöpolitisk betydelse. Vänersjöfarten är en viktig transportnäring- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kinnekullebanan
Motion 2000/01:T539 av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T539 av Ohlsson, Carina s Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av satsningen på Kinnekullebanan. Motivering Kinnekullebanan är av strategisk betydelse för utvecklingen av Västra Götalands norra- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Färdtjänstlagen
Motion 2000/01:T825 av Carina Ohlsson och Kjell Nordström (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T825 av Ohlsson, Carina s Färdtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagen om färdtjänst. Motivering Den nya lagen om färdtjänst har nu varit i kraft i snart två år. Man har redan efter denna korta tid kunnat- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Tillväxt och välfärd i Västsverige
Motion 2000/01:T230 av Britt Bohlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T230 av Bohlin, Britt s Tillväxt och välfärd i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om fler utbildningsplatser till Västsverige.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 39
- Utskottsberedning
- -------------------2000/01:KrU6 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU2 2000/01:UbU8 2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (39 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
Jämställdhet i skolan
Motion 2000/01:Ub292 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub292 av Ohlsson, Carina s Jämställdhet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdheten i skolan. Motivering Skolverket har i regleringsbrevet för år 1999 fått i uppdrag att redovisa sina erfarenheter av- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Andelen kvinnor i ingenjörsutbildningar
Motion 2000/01:Ub470 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub470 av Ohlsson, Carina s Andelen kvinnor i ingenjörsutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om andelen kvinnor i ingenjörsutbildningar. Motivering Välutbildade personer inom teknik och naturvetenskap är en viktig- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Studiehjälp till gymnasieelever
Motion 2000/01:Ub713 av Carina Adolfsson Elgestam och Carina Ohlsson (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub713 av Adolfsson Elgestam, Carina s Studiehjälp till gymnasieelever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av studiebidragssystemet för ungdomar. Motivering I Sverige har utbildningsprocessen förändrats så- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Regional utveckling i Skaraborg
Motion 2000/01:N342 av Carina Ohlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:N342 av Ohlsson, Carina s Regional utveckling i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regionalpolitiska satsningar i bl.a. Skaraborg. Motivering Det finns anledning att ta urbaniseringens konsekvenser på allvar- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:NU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Försörjningstryggheten av el
Motion 2000/01:N298 av Michael Hagberg och Carina Ohlsson (s)
Motion till riksdagen 2000/01:N298 av Hagberg, Michael s Försörjningstryggheten av el Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att säkra försörjningstryggheten av el vid situationer med extremt stor elförbrukning. Motivering- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:NU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Arbetslöshetsförsäkringen
Motion 2000/01:A271 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)
Motion till riksdagen 2000/01:A271 av Ohlsson, Carina s Arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetslöshetsersättningen. Motivering Vårdkommissionen som avslutade sitt arbete augusti 1999 enades om ett antal gemensamma åtaganden- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:AU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Lägsta äktenskapsålder
Motion 2000/01:L437 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)
Motion till riksdagen 2000/01:L437 av Ohlsson, Carina s Lägsta äktenskapsålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lägsta äktenskapsålder. Motivering En svensk medborgare som är under 18 år och bosatt i Sverige får inte ingå äktenskap utan att- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:LU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Museijärnvägar
Motion 2000/01:Kr269 av Carina Ohlsson och Kjell Nordström (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Kr269 av Ohlsson, Carina s Museijärnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om museijärnvägsföreningarna. Motivering Det finns i Sverige 11 museijärnvägsföreningar som helt ideellt bedriver viktigt kulturarbete för- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:KrU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Könsdiskriminerande reklam
Motion 2000/01:L717 av Carina Ohlsson och Elisebeht Markström (s)
Motion till riksdagen 2000/01:L717 av Ohlsson, Carina s Könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om könsdiskriminerande reklam. Motivering I reklam om media framställs kvinnor och män allt oftare efter gamla förlegade schablonbilder.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:LU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 2000/01:3 Forskning och förnyelse
Motion 2000/01:Ub11 av Sonja Fransson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub11 av Fransson, Sonja s med anledning av prop. 2000/01:3 Forskning och förnyelse Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inom en nära framtid inrätta en nätverksbaserad forskarskola i vårdvetenskap i Västsverige.- Inlämnad
- 2000-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- ---2000/01:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation