Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 187
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Sverigedemokraterna
Kvittningsperson
Socialutskottet
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Kvittningsperson
- 2022-10-04 –
- Kvittningsperson
- 2021-09-27 – 2022-02-13
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-04-24 – 2016-10-28
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-04-24
- Ledamot
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-04-24 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-04-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2012-06-12 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
- Ledamot
- 2012-06-14 – 2022-10-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2023-04-27 –
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-04-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 10–13, utbildningsutskottet 13–15 och socialutskottet 15–. Suppleant socialutskottet 10–13 och 14–15, civilutskottet 13–14, utbildningsutskottet 15–16 och EU-nämnden 15–22. Ledamot valberedningen 12– och ledamotsrådet 12–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–23 och ersättare 23–. Kvittningsperson Sverigedemokraterna 21–.
Bostadsort
Landskrona