Carl B Hamilton (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Professor i internationell ekonomi
- Född år
- 1946
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-09-27 – 2014-09-29
- Ledig
- 2004-08-20 – 2004-09-26
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2004-08-19
- Ordinarie
- 1997-12-01 – 1998-10-05
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2022-10-18 – 2023-08-22
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ersättare
- 1994-10-02 – 1994-10-06
- Ersättare
- 1991-10-08 – 1993-10-19
Näringsutskottet
- Ordförande
- 2010-02-09 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-02-09
- Suppleant
- 2007-03-13 – 2010-02-05
- Suppleant
- 2005-01-18 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1992-07-01 – 1993-10-19
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-25 – 2023-08-22
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-02-05 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2008-10-21 – 2010-02-05
- Ledamot
- 1997-12-01 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-14 – 1993-10-19
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-13
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-09-14
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2004-09-14 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-11-15 – 2023-08-22
- Suppleant
- 2005-03-10 – 2006-10-02
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-11-15 – 2023-08-22
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-11-15 – 2023-08-22
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
Lagutskottet
- Suppleant
- 1991-10-23 – 1992-07-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-10-03
- Ordförande
- 2010-10-13 – 2012-09-20
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2008-11-13
- Vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-10
- Suppleant
- 1997-12-01 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2012-09-26 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2006-01-01 – 2006-10-10
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2022-10-27
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-09
- Suppleant
- 2008-11-11 – 2010-10-19
EG-delegationen
- Suppleant
- 1993-01-21 – 1993-10-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91–93 (statsrådsersättare 911005–931020), 94 (statsrådsersättare 941003–941006), 97–98 (971201–981004), 02–14 och 22–23 (statsrådsersättare 221018–230822). Ledamot finansutskottet 97–98, 08–14 och 22–23, utrikesutskottet 02–04 och EU-nämnden 02–08, 10, vice ordförande 02–06. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03 och 07 och arbetsmarknadsutskottet 04–06. Ordförande näringsutskottet 10, EU-nämnden 10–12. Suppleant finansutskottet 91–93, lagutskottet 91–92, näringsutskottet 92–93, 05–06 och 07–10, EG-Sverige-kommittén 93, EU-nämnden 97–98 och 12–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03 och 04, skatteutskottet 05–06 och 22–23, utrikesutskottet 06–08, civilutskottet 22–23 och konstitutionsutskottet 22–23. Suppleant Utrikesnämnden 06 och Riksbanksfullmäktige 08–10, 14–18 och 22. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 12–14.
Föräldrar
Överstelöjtnanten Gustaf Hamilton och Margareta Hegardt.
Utbildning
Fil. kand., Lunds universitet. Ph. D, London School of Economics 74.
Anställningar
Docent i nationalekonomi, Stockholms universitet 81. Gästforskare, Australian National University 82–83. Biträdande chef, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet 84–88. Forskare i Östasiens ekonomiska och kulturella utveckling vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 88–91. Professor, Centrum för Stillahavs-Asienstudier vid Stockholms universitet 91. Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet 92, statssekreterare, Finansdepartementet 93–94. Professor, Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm 95–96. Chefsekonom, Svenska Handelsbanken 96–00. Professor, Handelshögskolan 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Institutet för internationell ekonomi 84–88, Centrum för Stillahavs-Asienforskning 84–01 och Styrelsen för u-landsforskning 85–88. Expert, biståndspolitiska utredningen 77. Ledamot, Riksbanksutredningen 92–93, EU 2004–kommittén 01–02 och Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Betalningsutredningens parlamentariska referensgrupp 21–23.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 99–15. Styrelseledamot, Stiftelsen Wenner-Gren Center 84–92 och Utrikespolitiska institutet 85–03. Ordförande, Liberala ekonomklubben 87–91. Vice ordförande, Stiftelsen Ja till Europa 90–95. Styrelseledamot, Systembolaget 07–.
Litteratur
Europa och Sverige, EG-frågan inför 90–talet (87, redaktör), Textiles trade and developing countries (90), Monitoring European integration (90), Understanding the Market Economy (92, tillsammans med andra; svensk upplaga 94, Omställning till marknad), Vad vill Sverige med EU? (96, tillsammans med andra), EMU - ett politiskt projekt (97), EMU - strategier och beslut (97), Bekämpa fattigdom och ofrihet. En liberal stridsskrift för globalisering (01), På jakt efter ett nytt ankare (03, tillsammans med andra) samt ett stort antal vetenskapliga artiklar i internationella och svenska tidskrifter i nationalekonomi och politik.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En ekonomisk politik för bättre arbetsmarknad och fler jobb
Interpellation 2009/10:469 av Östros, Thomas (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:469 En ekonomisk politik för bättre arbetsmarknad och fler jobb av Thomas Östros s till finansminister Anders Borg m När Moderaterna presenterade sin senaste ekonomiska vårmotion i opposition våren 2006 var budskapet att det kanske kunde bli 500 000 nya jobb redan på kort sikt.- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Förändrat uppdrag för Sveaskog AB
Betänkande 2009/10:NU22
Sveaskog AB ägs av svenska staten. Bolagets nuvarande uppdrag kan uppfattas som otydligt. Riksdagen har därför beslutat att bolaget får ett förändrat uppdrag. Förändringarna innebär i huvudsak att: -Verksamheten ska baseras på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. -Kärnverksamheten ska vara skogsbruk. -Närliggande verksamhet kan bedrivas om det bidrar till att öka bolagets avkastning. -Bolaget ska inte ha betydande intressen som slutanvändare av skogsråvara. Förutom ändrade ägardirektiv ges Sveaskog instruktioner om att 10 % av den areal bolaget hade 2002 ska säljas till marknadspris. Försäljningen ska göra det möjligt till omarronderingar och köp av skogsbruk, särskilt i glesbygd. Staten tar även över fastigheter med en sammanlagd areal om högst 100 000 hektar från Sveaskog AB.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 23, 74 minuter
- Justering
- 2010-06-15
- Debatt
- 2010-06-22
- Beslut
- 2010-06-23
Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte
Betänkande 2009/10:NU26
Med två rösters övervikt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs får dessa endast uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer. Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011. Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas".- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 124, 472 minuter
- Justering
- 2010-05-27
- Debatt
- 2010-06-17
- Beslut
- 2010-06-17
Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB
Betänkande 2009/10:NU23
Riksdagen har beslutat att ägardirektiven för Vattenfall AB ska förtydligas. Syftet är att tydliggöra Vattenfalls strategiska inriktning. I dag kan direktiven till exempel tolkas som att Vattenfalls ansvar för miljövänlig energiförsörjning är begränsat till Sverige. Vattenfall ska i fortsättningen vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion, oberoende av på vilken marknad det gäller. Vattenfalls uppdrag ska vara att generera en marknadsmässig avkastning. Det ska ske genom att bedriva affärsmässigt energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Vattenfalls roll i energiomställningen kommer också att knytas till EU:s 2020-mål. Målet innebär minskade utsläpp av klimatgaser och ökad andel förnybar energi samt effektivare energianvändning. Genom EU:s 2020-mål som mätpunkt kommer det att bli möjligt att se om Vattenfall är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en allt mer miljövänlig energiproduktionen.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 52, 153 minuter
- Justering
- 2010-05-20
- Debatt
- 2010-06-03
- Beslut
- 2010-06-03
Satsning på förnybar energi i Sydafrika
Interpellation 2009/10:333 av Ygeman, Anders (s)
den 14 april Interpellation 2009/10:333 Satsning på förnybar energi i Sydafrika av Anders Ygeman s till näringsminister Maud Olofsson c Världsbanken fattar inom kort beslut om att låna 75 miljarder dollar till den sydafrikanska energijätten Eskom. Lånet ska till största delen finansiera ett nytt stort kolkraftverk- Inlämnad
- 2010-04-14
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Utsläpp av radioaktivitet från kärnkraftverk
Interpellation 2009/10:313 av Bolund, Per (mp)
den 24 mars Interpellation 2009/10:313 Utsläpp av radioaktivitet från kärnkraftverk av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c I slutet av år 2007 visade en mycket omfattande och gedigen undersökning i Tyskland att frekvensen av leukemi var större hos barn som bodde i närheten av kärnreaktorer än hos- Inlämnad
- 2010-03-24
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Nya skatteförändringar till kvinnors nackdel
Interpellation 2009/10:290 av Larsson, Hillevi (s)
den 17 mars Interpellation 2009/10:290 Nya skatteförändringar till kvinnors nackdel av Hillevi Larsson s till finansminister Anders Borg m Inkomsten är den sammanlagda bruttolönen, inklusive vissa skattepliktiga ersättningar såsom sjukpenning, föräldrapenning och ersättning vid arbetslöshet. Kvinnor har som grupp- Inlämnad
- 2010-03-17
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Dawit Isaak
Interpellation 2009/10:312 av Berg, Marianne (v)
den 23 mars Interpellation 2009/10:312 Dawit Isaak av Marianne Berg v till utrikesminister Carl Bildt m Försvaret för yttrandefriheten sammanfattas ibland så här: Jag håller inte med om det du säger, men jag är beredd att offra livet för att försvara din rätt att säga det.Yttrandefriheten är en av de grundläggande- Inlämnad
- 2010-03-23
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Nyemission i SAS AB (publ)
Betänkande 2009/10:FiU35
Regeringen vill att svenska staten deltar i flygbolaget SAS nyemission med 1,1 miljarder kronor. Det betyder att staten behåller sin ägarandel på 21,4 procent. Samtidigt vill regeringen ha riksdagens mandat att i framtiden minska ägandet i SAS. Det ska ske vid lämplig affärsmässig tidpunkt och motiveras med att staten inte ska vara storägare på konkurrensutsatta marknader. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 36, 107 minuter
- Justering
- 2010-03-18
- Debatt
- 2010-03-25
- Beslut
- 2010-03-25
Vissa mineralpolitiska frågor
Betänkande 2009/10:NU14
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp olika mineralpolitiska frågor. Riksdagen hänvisar bland annat till att gällande regler och restriktioner är tillräckliga och att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. Motionerna handlar bland annat om minerallagen, uranprospektering och uranbrytning i Sverige, tillgång till geodata, stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget samt den så kallade mineraljakten.- Behandlade dokument
- 22
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 101, 247 minuter
- Beredning
- 2010-02-18
- Justering
- 2010-03-11
- Debatt
- 2010-03-24
- Beslut
- 2010-03-25
Sverige och Nato
Interpellation 2009/10:262 av Ringholm, Bosse (s)
den 19 februari Interpellation 2009/10:262 Sverige och Nato av Bosse Ringholm s till utrikesminister Carl Bildt m I den utrikespolitiska debatten den 17 mars undvek utrikesministern att svara på frågor om Sveriges förhållande till Nato. Däremot uttalade sig utrikesministern i medierna efter debatten att han kunde- Inlämnad
- 2010-02-19
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Vissa handelspolitiska frågor
Betänkande 2009/10:NU13
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om olika handelspolitiska frågor. Motionerna behandlar exempelvis frihandel och handelshinder, jämställdhetsmål i handelspolitiken samt handel och arbetsvillkor. Exempelvis behandlas motionsyrkanden om exportförbudet för svenskt snus. Utskottet hänvisar i denna fråga till att regeringen och handelsministern tydligt sagt att de ska verka för att förbudet hävs.- Behandlade dokument
- 22
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 29, 95 minuter
- Justering
- 2010-02-18
- Debatt
- 2010-03-10
- Beslut
- 2010-03-11
Statliga företag
Betänkande 2009/10:NU4
Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens ägande i företag och för verksamheten i de statliga företagen. Skrivelsen innehåller också regeringens syn på statligt ägande. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse om försäljningen av V&S Vin & Sprit AB. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa också nej till ett antal motionsförslag om bland annat statliga företag, Vattenfall AB:s ställning och roll, LKAB:s avkastningskrav och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. När det gäller Vattenfall hänvisar riksdagen till de nya ägardirektiv för bolaget som regeringen planerar att lägga fram och vikten av att dessa klargör bolagets roll och ställning.- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 47, 142 minuter
- Justering
- 2010-02-11
- Debatt
- 2010-03-03
- Beslut
- 2010-03-03
Säpos lista över Stasianknutna svenskar
Skriftlig fråga 2009/10:556 av Hamilton, Carl B (fp)
den 22 februari Fråga 2009/10:556 Säpos lista över Stasianknutna svenskar av Carl B Hamilton fp till justitieminister Beatrice Ask m Denna fråga ska ses som en uppföljning av justieministerns frågesvar 2006/07:1541. Namnen på de påstådda Stasianknutna svenskar som finns i Säpos arkiv måste lämnas ut till dem som- Inlämnad
- 2010-02-22
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Betänkande 2009/10:FiU2
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,2 miljarder kronor i anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2010. I den potten ingår även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket, om rörlig kredit i Riksgäldskontoret för Statens pensionsverk och om att låta Kammarkollegiet och Riksrevisionen ta upp lån i Riksgäldskontoret. Regeringen får även rätt att under 2010 besluta om en kredit till Lettland om högst 720 miljoner euro. Riksdagen anser att Sverige bör ge Lettland en kredit för att bidra till en lösning av den mycket svåra ekonomiska och finansiella situation som Lettland befinner sig i.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 20, 1 minuter
- Justering
- 2009-12-08
- Debatt
- 2009-12-17
- Beslut
- 2009-12-17
Pensionärsskatten och jämställdheten
Interpellation 2009/10:63 av Bjurling, Laila (s)
den 26 oktober Interpellation 2009/10:63 Pensionärsskatten och jämställdheten av Laila Bjurling s till finansminister Anders Borg m Före 2010 års budget visade beräkningar att 57 procent av regeringens samlade skattesänkningar gått till män och 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som- Inlämnad
- 2009-10-26
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Effekter av regeringens skattesänkningar
Interpellation 2009/10:16 av Pärssinen, Raimo (s)
den 23 september Interpellation 2009/10:16 Effekter av regeringens skattesänkningar av Raimo Pärssinen s till finansminister Anders Borg m Statsministern sade i regeringsförklaringen att regeringen inte vill se växande klyftor mellan dem som har jobb och dem som står utanför arbetsmarknaden. Om vi granskar den- Inlämnad
- 2009-09-23
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Kvotering till bolagsstyrelser
Interpellation 2009/10:19 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 29 september Interpellation 2009/10:19 Kvotering till bolagsstyrelser av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig samhällsfråga som borde stå högt på dagordningen för den svenska regeringen år 2009. Ett av flera eftersatta områden är kvinnors- Inlämnad
- 2009-09-29
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)