Carl Bildt (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Titel
- Statssekreterare, statsminister, partiordförande, medlare.
- Född år
- 1949
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2000-07-01 – 2001-09-18
- Ledig
- 1999-09-14 – 2000-06-30
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 1999-09-13
- Ledig
- 1991-10-04 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1981-10-05 – 1991-10-03
- Ledig
- 1980-10-07 – 1981-10-04
- Ledig
- 1979-11-05 – 1980-10-05
- Ordinarie
- 1979-09-30 – 1979-11-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1998-10-20 – 1999-09-23
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-11-07 – 1991-09-29
- Suppleant
- 1986-10-06 – 1988-10-01
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2000-09-19 – 2001-09-18
Lagutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-25
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2006-10-24
- Ledamot
- 1998-10-20 – 1999-09-23
- Ledamot
- 1994-10-17 – 1998-10-05
- Ledamot
- 1992-02-20 – 1994-10-02
- Ledamot
- 1982-10-03 – 1991-09-29
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 1999-09-23
- Ledamot
- 1994-10-17 – 1998-10-05
- Ledamot
- 1982-10-03 – 1991-09-29
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 1998-10-20 – 1999-09-14
- Ledamot
- 1994-10-17 – 1998-10-05
- Ledamot
- 1986-10-06 – 1991-09-29
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 1991-10-03 – 1994-10-06
Utrikesdepartementet
- Utrikesminister
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1979-. Statsminister 1991- Suppleant i Utrikesutskottet 79/80-81/82, 86/87-90/91 och 94/95, Civilutskottet 81/82, Försvarsutskottet 82/83-86/87 och Lagutskottet 94/95. Ledamot av Utrikesutskottet 82/83-85/86. Suppleant i EU-nämnden 94/95-95/96. Ledamot av Krigsdelegationen 82/83-90/91 och 92/93-, Utrikesnämnden 82/83-90/91 och 94/95-99/00 samt Nordiska rådets svenska delegation 86/87-90/91 och 94/95. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 82/83-99/00, ordförande 86/87-99/00, tillika gruppledare 86/87-87/88.
Bostadsort
Stockholm
Utbildning
Studentexamen 68. Studier vid Stockholms universitet 68-73. Redaktör för Svensk Linje 69-73. Politisk sekreterare i Moderata samlingspartiet 73-76. Sakkunnig i ekonomidepartementet 76-78. Statssekreterare vid regeringens samordningskanslier 79-81. Partiordförande i Moderata samlingspartiet 86-99. Statsminister 4.10.1991-7.10.1994. Medlare i konflikten i före detta Jugoslavien 95-97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Fria moderata studentförbundet, ordförande 73-74, och av Moderata samlingspartiets partistyrelse 81-99, ordförande 86-99. Ordförande i European Democrat Students 74-76. Vice ordförande i International Democrat Union 89, ordförande 90-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Östekonomiska byrån 78-84. - Ledamot av kommittén angående 1981 års konferens om nya och förnybara energikällor 79-81, kommittén angående Sveriges medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken 79-82, ubåtsskyddskommissionen 82-83, 1984 års försvarskommitté 84-87 samt hälso- och sjukvårdsberedningen 91-94, ordförande 91-94. Expert i konsekvensutredningen 79.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Stockholms läns landsting 74-77.
Litteratur
Sverige. Landet som steg ut i kylan (1972), Framtid i frihet (1976) och Hallänning, svensk, europé (1991).
Föräldrar
Byrådirektören Nils Daniel Fredrik Bildt och förbundssekreteraren Rut Kerstin Maria Andersson-Alwå