Caroline Helmersson Olsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 31
- Titel
- Ombudsman/Undersköterska.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Kvittningsperson
Utbildningsutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2007-05-01 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2010-10-04 –
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-05-22 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2007-05-22 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-18
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2015-02-18 – 2019-03-13
- Suppleant
- 2011-04-06 – 2015-02-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Metallarbetaren Harald Olsson och butiksbiträdet Barbro Lövgren, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Katrineholm, slutår 82.
Anställningar
Undersköterska/vårdbiträde, Vingåkers kommun 82–03. Projektsamordnare, Vingåkers kommun 98–99. Assistent, Vingåkers kommun 99–02. Föreståndare, Vingåkers kommun 00. Bitr. områdeschef, Vingåkers kommun 02. Ombudsman, Socialdemokraterna 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Insynsrådet, Specialpedagogiska myndigheten 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vingåker 98–, ordförande 06–10. Ledamot, kommunstyrelsen 99–03. Ordförande, valnämnden 95–02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Fackliga uppdrag, Svenska Kommunalarbetareförbundet i Vingåker och Sörmland 83–. Ordförande, Vingåkers arbetarekommun 06–21. Ledamot, Socialdemokraternas distriktsstyrelse i Sörmland 07–.
Bostadsort
Vingåker
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 (statsrådsersättare 061002–061006) och 07–. Ledamot utbildningsutskottet 10–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 07–10, utbildningsutskottet 07–10, konstitutionsutskottet 10–14, kulturutskottet 18–22 och EU-nämnden 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 10–. Ledamot riksbanksfullmäktige 14–22 och Valprövningsnämnden 15–19. Suppleant Valprövningsnämnden 11–15.