Caroline Helmersson Olsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 31
- Titel
- Ombudsman/Undersköterska.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Kvittningsperson
Utbildningsutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2007-05-01 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2010-10-04 –
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-05-22 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2007-05-22 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-18
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2015-02-18 – 2019-03-13
- Suppleant
- 2011-04-06 – 2015-02-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Metallarbetaren Harald Olsson och butiksbiträdet Barbro Lövgren, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Katrineholm, slutår 82.
Anställningar
Undersköterska/vårdbiträde, Vingåkers kommun 82–03. Projektsamordnare, Vingåkers kommun 98–99. Assistent, Vingåkers kommun 99–02. Föreståndare, Vingåkers kommun 00. Bitr. områdeschef, Vingåkers kommun 02. Ombudsman, Socialdemokraterna 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Insynsrådet, Specialpedagogiska myndigheten 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vingåker 98–, ordförande 06–10. Ledamot, kommunstyrelsen 99–03. Ordförande, valnämnden 95–02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Fackliga uppdrag, Svenska Kommunalarbetareförbundet i Vingåker och Sörmland 83–. Ordförande, Vingåkers arbetarekommun 06–21. Ledamot, Socialdemokraternas distriktsstyrelse i Sörmland 07–.
Bostadsort
Vingåker
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 (statsrådsersättare 061002–061006) och 07–. Ledamot utbildningsutskottet 10–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 07–10, utbildningsutskottet 07–10, konstitutionsutskottet 10–14, kulturutskottet 18–22 och EU-nämnden 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 10–. Ledamot riksbanksfullmäktige 14–22 och Valprövningsnämnden 15–19. Suppleant Valprövningsnämnden 11–15.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Taxinäringens regelverk
Motion 2014/15:2265 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2265 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Taxinäringens regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt se över taxinäringens regelverk. Motivering När vi svenskar åker utomlands får vi ofta rådet att- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Idrott och hbt-personer
Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Idrott och hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbt-personer. Motivering Vi vet att diskriminering och ojämlik behandling inte försvinner av sig själva utan- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt och kulturen
Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbt och kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de kulturpolitiska målen tydligt ska främja kulturverksamheter som speglar, berör eller inbegriper hbt-personer och hbt-personers- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Heltidsarbete som norm på arbetsmarknaden
Motion 2014/15:2159 av Caroline Helmersson Olsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2159 av Caroline Helmersson Olsson S Heltidsarbete som norm på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att heltidsarbete ska vara norm på den svenska arbetsmarknaden. Motivering Heltid ska vara norm på- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En nationell stiftelse för att möjliggöra inlösen och bevarande av viktiga kulturarv och samlingar
Motion 2014/15:1164 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1164 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson S En nationell stiftelse för att möjliggöra inlösen och bevarande av viktiga kulturarv och samlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad geografisk spridning av myndigheter och jobb
Motion 2014/15:1162 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1162 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson S Ökad geografisk spridning av myndigheter och jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att få en bättre geografisk spridning och placering- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Staplandet av visstidsanställningar
Motion 2014/15:918 av Caroline Helmersson Olsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:918 av Caroline Helmersson Olsson S Staplandet av visstidsanställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över användningen av visstidsanställningar. Motivering Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning AKU- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag