Cecilia Widegren (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Handläggare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-10-27 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-10-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-12-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Vice ordförande
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Vice ordförande
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Vice ordförande
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Vice ordförande
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-05-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ordförande
- 2012-05-10 – 2014-10-28
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2012-05-09
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2020-11-10 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-24 – 2020-11-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2018-10-02
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-11-28 – 2006-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Arrendator 91-93. Politisk sekreterare 93-95. Handläggare 95-97. Regionråd, Västra Götalands län 98-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 02-10, Stiftelsen för institutet för vatten- och luftvårdsforskning 03-06 och Statens jordbruksverk 05-08. Ledamot, regeringens jämställdhetsråd 95-97 och Socialstyrelsens rättsliga råd 08-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vara 02-. Landstingsfullmäktig, Skaraborgs län 94-98. Regionfullmäktig, Region Västra Götaland 98-06. Ledamot, regionstyrelsen 98-02, vice ordförande 98-99 och 00-02, ordförande 99-00. Ledamot, pensionärsrådet, vice ordförande 01-02 och politiska kommittén 02. Styrelseledamot, Landstingsförbundet 98-02. Ombud, Landstingsförbundets kongress 99-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice riksordförande, Moderat Skolungdom 92-94. Styrelseledamot, Moderaterna i Vara kommun och Moderaterna i Skaraborg. F.d. gruppledare, Moderaterna i Västsverige. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-05. Styrelseledamot, Skaraortens ryttarförening.
Litteratur
Stenen i handen på den starke (95, tillsammans med bl.a. Fredrik Reinfeldt).
Bostadsort
Norra Vånga
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot finansutskottet 05-06, socialutskottet 06-10 och 14-19, försvarsutskottet 10 och vice ordförande 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 13 och vice ordförande 11, 12, 13 och 14 samt skatteutskottet 18-. Suppleant finansutskottet 02-05, skatteutskottet 02, miljö- och jordbruksutskottet 02-10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och utrikesutskottet 18-. Ledamot krigsdelegationen 10-18, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12 och ordförande 12-14. Ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 02-18, Utrikesnämnden 10-14, riksdagsstyrelsen 10-18 och riksdagens valberedning 14-18.
Föräldrar
Ekonomen Lars Widegren och marknadschefen Ann-Marie Widegren, f. Pantzar-Ohlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Bergska skolan i Finspång. Gymnasiediplom, Kingsburg High School, Kalifornien, USA 91. Gymnasieskola, Skara katedralskola, slutår 93. Certifierad, Hawaii Pacific University, USA 98. Pol.mag.-studier, Linköpings universitet.