Charlotte Quensel (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 268
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 50 88
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Näringsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2023-09-29 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-18
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-06-18
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2022-10-12
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2021-01-15
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-10-02
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2024-04-09 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot finansutskottet 19– och EU-nämnden 21–22. Suppleant finansutskottet 18–19, näringsutskottet 18–19 och 23–, kulturutskottet 18–19, civilutskottet 18–19 och EU-nämnden 18–21, 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–19.