Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Leg. sjuksköterska
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2009-10-31
Socialutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-10-31
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-02-09
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2009-02-11 – 2009-10-31
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Vice ordförande
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-01-29 – 2008-05-07
- Suppleant
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Lagutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Valberedningen
- Ledamot
- 1998-10-05 – 2003-02-18
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2009-10-31
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Riksdagens förvaltningskontor
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2000-06-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1991- Suppl i Socialutskottet 91/92-93/94. Led av Socialutskottet 94/95-. - Led av kds/kd-gruppens förtroenderåd 94/95-.
Bostadsort
Fliseryd
Utbildning
Realexamen 64. Husmodersskola 65. Sjukvårdsbiträde 67-69. Sjuksköterskeexamen 69. Sjuksköterska 69-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Led av styrelsen för för förening av Kristen demokratisk samling /Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 76-, Kalmar läns KDS/KD-distrikt 76-. Led av Kristdemokratiska samhällspartiets/Kristdemokraternas partistyrelse 92-. Led av KDS/KD:s partifullmäktige 81-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Folkhälsoinstitutet 92-95 och Länsstyrelsen i Kalmar län 92-94. Ledamot av Gentekniknämnden 99-. - Ledamot av partnerskapskommittén 92-93, husläkardelegationen 93-94, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, kommittén om barn i honosexuella familjer 99-01,
Kommunala uppdrag
Led av Mönsterås socialnämnd 89-91. - Led av Kalmar läns landsting 79-. Led av länssjukvårdsnämnden 89-91. Led av direktionen för mellersta hälso- och sjukvårdsdistriktet 80-88 samt mellersta primärvårdsdirektionen 89-91.
Föräldrar
Pastorn Karl Axel Thore Nordin och Gull-Britt Elsy Ingeborg Lindh