Christer Nylander (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Liberalerna
- Gruppledare
- 2016-06-07 – 2019-06-28
Kulturutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2013-01-15
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2009-09-29 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2009-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-22 – 2014-11-04
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2009-09-03
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-27
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2008-11-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Lagutskottet
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-10-20
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2019-09-05
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2019-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2018-12-12
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-02-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00 (ersättare 001121-001220) och 02-. Ledamot finansutskottet 06-07, utbildningsutskottet 07-09 och vice ordförande 14-18. Ledamot kulturutskottet 09-10 och 14-18, vice ordförande 09-13 och ordförande 18-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13-14. Suppleant justitieutskottet 00, lagutskottet 00, utrikesutskottet 00, skatteutskottet 02-04 och 06-07, utbildningsutskottet 04-07, 09-10 och 13-14 och finansutskottet 07-08 och 14-16 och EU-nämnden 14-18. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14- och krigsdelegationen 16-. Suppleant riksbanksfullmäktige 10-14. Gruppledare Liberalerna 16-19.
Föräldrar
Sven Persson och Britt Persson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 87. Statsvetenskap och nationalekonomi 87-91 och litteraturvetenskap 01-02.
Anställningar
Egenföretagare 91-94. Regionchef 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 95-98 och Region Skåne 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Malmö 03-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristianstad 98-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98-02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
miljösäker tunnel genom Hallandsåsen
Skriftlig fråga 2002/03:1265 av Nylander, Christer (fp)
den 29 juli Fråga 2002/03:1265 av Christer Nylander fp till miljöminister Lena Sommestad om miljösäker tunnel genom Hallandsåsen Återigen har miljön tagit stryk av arbetet med att bygga en tunnel genom Hallandsåsen. I samband med testborrning misstänks ett utsläpp av cement och bentonit ha skett och en näraliggande- Inlämnad
- 2003-07-29
- Besvarare
- Lena Sommestad (S)
miljösäker tunnel genom Hallandsåsen
Skriftlig fråga 2002/03:1263 av Nylander, Christer (fp)
den 29 juli Fråga 2002/03:1263 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om miljösäker tunnel genom Hallandsåsen Återigen har miljön tagit stryk av arbetet med att bygga en tunnel genom Hallandsåsen. I samband med testborrning misstänks ett utsläpp av cement och bentonit ha skett och en näraliggande bäck- Inlämnad
- 2003-07-29
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
kvinnliga ledare i statliga företag
Skriftlig fråga 2002/03:1160 av Nylander, Christer (fp)
den 18 juni Fråga 2002/03:1160 av Christer Nylander fp till vice statsminister Margareta Winberg om kvinnliga ledare i statliga företag I verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande för 2002, som offentliggjordes i veckan, konstateras bland annat att sammansättningen av styrelserna ska ske så att balans- Inlämnad
- 2003-06-18
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.
Motion 2002/03:Sk21 av Anna Grönlund m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Sk21 av Anna Grönlund m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att mål om betalningsskyldighet skall handläggas av förvaltningsdomstol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SkU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner
Motion 2002/03:Sk17 av Anna Grönlund m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Sk17 av Anna Grönlund m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen skall återkomma till riksdagen med klarare regler och lagtext beträffande- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SkU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2002/03:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002
Motion 2002/03:Fi30 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Fi30 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om principerna för ägarstyrning av fonderna, Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2003-06-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:FiU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit
Motion 2002/03:N18 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:N18 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition och begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag enligt de riktlinjer som anförs i motionen.- Inlämnad
- 2003-06-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer
Motion 2002/03:Fi29 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Fi29 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om noggrann uppföljning av kostnaden för topplån i samband med att säkerställda obligationer- Inlämnad
- 2003-06-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:FiU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
integration vid Öresund
Skriftlig fråga 2002/03:1045 av Nylander, Christer (fp)
den 4 juni Fråga 2002/03:1045 av Christer Nylander fp till statsminister Göran Persson om integration vid Öresund Svensk ekonomi är i stort behov av åtgärder för att höja tillväxttakten. Olika regioner i Sverige har olika förutsättningar och för att säkerställa att hela Sveriges växtkraft tas tillvara måste man se- Inlämnad
- 2003-06-04
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
villkor för teckentolksstudenter
Skriftlig fråga 2002/03:1033 av Nylander, Christer (fp)
den 30 maj Fråga 2002/03:1033 av Christer Nylander fp till utbildningsminister Thomas Östros om villkor för teckentolksstudenter För många människor är möjligheten att få hjälp av teckentolk en avgörande förutsättning för frihet och egenmakt. Tydliga exempel på detta får man om man tar del av Handikappombudsmannens- Inlämnad
- 2003-05-30
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2002
Betänkande 2002/03:FIU23
Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige och direktionen ansvarsfrihet för sin förvaltning av Riksbanken under 2002 samt fastställer Riksbankens balansräkning och resultaträkning.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 30, 70 minuter
- Beredning
- 2003-03-13
- Justering
- 2003-05-06
- Debatt
- 2003-05-22
- Beslut
- 2003-05-22
integrationen i Öresundsregionen
Interpellation 2002/03:361 av Nylander, Christer (fp)
den 9 maj Interpellation 2002/03:361 av Christer Nylander fp till statsrådet Berit Andnor om integrationen i Öresundsregionen I en interpellationsdebatt angående integrationen i Öresundsregionen i kammaren den 28 januari 2003 konstaterade statsrådet Berit Andnor att varje land måste ta ett större ansvar för att genomdriva- Inlämnad
- 2003-05-09
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
föräldralediga pappor
Interpellation 2002/03:370 av Qarlsson, Annika (c)
den 12 maj Interpellation 2002/03:370 av Annika Qarlsson c till statsrådet Berit Andnor om föräldralediga pappor Flickor och pojkar måste mötas med respekt, känna tillit och uppleva gemenskap när de växer upp. Det är i familjen som barnen får sin grund, det är där som normer och värderingar formas. Det är därför så- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB
Motion 2002/03:N15 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:N15 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:86. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om felaktigheter- Inlämnad
- 2003-05-09
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU13
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Motion 2002/03:Fi27 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Fi27 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till sådan lagändring att valfrihetsprincipen skrivs in i socialtjänstlagen, för både boende och hemtjänst.- Inlämnad
- 2003-05-05
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2002/03:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
trafikflyghögskolans framtid
Interpellation 2002/03:253 av Nylander, Christer (fp)
den 26 mars Interpellation 2002/03:253 av Christer Nylander fp till näringsminister Leif Pagrotsky om trafikflyghögskolans framtid Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet TFHS har sedan mitten av 1980-talet statens uppdrag att utbilda trafikflygare för civil luftfart. Verksamheten är förlagd till Ljungbyheds flygplats,- Inlämnad
- 2003-03-26
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
med anledning av skr. 2002/03:101 Årsredovisning för staten 2002
Motion 2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:101 Årsredovisning för staten 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skrivelsen visar att redan givna åtaganden inte kan finansieras med regeringens- Inlämnad
- 2003-04-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
bullernivån i barnomsorgen
Skriftlig fråga 2002/03:783 av Nylander, Christer (fp)
den 10 april Fråga 2002/03:783 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om bullernivån i barnomsorgen Bullernivåerna på våra daghem är alltför höga. Enligt en undersökning på 30 förskolor i Lund hade en fjärdedel av de anställda en av läkare konstaterad hörselnedsättning och ytterligare 20 anser sig- Inlämnad
- 2003-04-10
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
med anledning av prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar
Motion 2002/03:Sk9 av Anna Grönlund m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Sk9 av Anna Grönlund m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att frågan om de statsfinansiella konsekvenserna av- Inlämnad
- 2003-04-03
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2002/03:SkU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
minskat intresse för högre studier
Skriftlig fråga 2002/03:742 av Nylander, Christer (fp)
den 31 mars Fråga 2002/03:742 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om minskat intresse för högre studier Intresset för högskolestudier fortsätter att minska. Mindre än hälften av eleverna i gymnasiets avgångsklasser planerar att påbörja högskolestudier inom de närmaste tre åren. Enligt en färsk- Inlämnad
- 2003-03-31
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)