Christer Nylander (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Liberalerna
- Gruppledare
- 2016-06-07 – 2019-06-28
Kulturutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2013-01-15
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2009-09-29 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2009-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-22 – 2014-11-04
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2009-09-03
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-27
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2008-11-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Lagutskottet
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-10-20
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2019-09-05
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2019-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2018-12-12
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-02-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00 (ersättare 001121-001220) och 02-. Ledamot finansutskottet 06-07, utbildningsutskottet 07-09 och vice ordförande 14-18. Ledamot kulturutskottet 09-10 och 14-18, vice ordförande 09-13 och ordförande 18-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13-14. Suppleant justitieutskottet 00, lagutskottet 00, utrikesutskottet 00, skatteutskottet 02-04 och 06-07, utbildningsutskottet 04-07, 09-10 och 13-14 och finansutskottet 07-08 och 14-16 och EU-nämnden 14-18. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14- och krigsdelegationen 16-. Suppleant riksbanksfullmäktige 10-14. Gruppledare Liberalerna 16-19.
Föräldrar
Sven Persson och Britt Persson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 87. Statsvetenskap och nationalekonomi 87-91 och litteraturvetenskap 01-02.
Anställningar
Egenföretagare 91-94. Regionchef 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 95-98 och Region Skåne 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Malmö 03-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristianstad 98-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98-02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
flyttning av mobbare
Skriftlig fråga 2003/04:1555 av Nylander, Christer (fp)
den 23 augusti Fråga 2003/04:1555 av Christer Nylander fp till utbildningsminister Thomas Östros om flyttning av mobbare Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Mobbning och trakasserier får aldrig accepteras. Om alla åtgärder har vidtagits utan att mobbningen har upphört måste man ha rätt att flytta mobbarna- Inlämnad
- 2004-08-23
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
språkförskolor
Skriftlig fråga 2003/04:1509 av Nylander, Christer (fp)
den 9 augusti Fråga 2003/04:1509 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om språkförskolor Generellt sett får barn större möjligheter att lära sig läsa och skriva om de får stöd tidigt i livet. Barn med svenska som andraspråk har ofta sämre möjligheter än andra barn att hinna lära sig svenska före skolstarten.- Inlämnad
- 2004-08-09
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
förskolans mål
Skriftlig fråga 2003/04:1506 av Nylander , Christer (fp)
den 9 augusti Fråga 2003/04:1506 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolans mål Förskolans läroplan innehåller endast mål att sträva mot. Dessa mål ska ange inriktningen på förskolans pedagogiska verksamhet och uttrycka en önskad kvalitetsutveckling. I avsaknad av tydliga mål i dagens läroplan- Inlämnad
- 2004-08-09
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
förskolebarn i behov av särskilt stöd
Skriftlig fråga 2003/04:1505 av Nylander , Christer (fp)
den 9 augusti Fråga 2003/04:1505 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolebarn i behov av särskilt stöd Barngrupperna i förskolan är fortsatt mycket stora. Hela 17 av alla barn finns i grupper med 21 barn eller fler. Var fjärde syskongrupp, där det alltså finns barn från ett till fem år, har- Inlämnad
- 2004-08-09
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
likvärdighet i förskolan
Skriftlig fråga 2003/04:1504 av Nylander, Christer (fp)
den 9 augusti Fråga 2003/04:1504 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om likvärdighet i förskolan Förutsättningarna från förskola till förskola att nå läroplanens mål är mycket olika. Personaltätheten i kommunerna varierar till exempel mellan tre barn per vuxen och nio barn per vuxen. Skolverket- Inlämnad
- 2004-08-09
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
utbyggnaden av E 22
Skriftlig fråga 2003/04:1422 av Nylander, Christer (fp)
den 9 juli Fråga 2003/04:1422 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av E 22 I ett brev till regeringen skriver Vägverkets generaldirektör att ytterligare 1 miljard kronor behövs för att klara alla utlovade vägsatsningar i Sverige. Denna resursbrist kan tvinga Vägverket att ännu en gång- Inlämnad
- 2004-07-09
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
läraryrkets status
Skriftlig fråga 2003/04:1416 av Nylander, Christer (fp)
den 7 juli Fråga 2003/04:1416 av Christer Nylander fp till utbildningsminister Thomas Östros om läraryrkets status Läraryrket måste uppvärderas. Det behövs en uppvärdering för att locka de allra mest lämpade ungdomarna att söka sig till yrket. En uppvärdering kan ske på flera olika sätt, till exempel genom att en lärarlegitimation- Inlämnad
- 2004-07-07
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
andelen behöriga lärare i skolan
Skriftlig fråga 2003/04:1415 av Nylander, Christer (fp)
den 7 juli Fråga 2003/04:1415 av Christer Nylander fp till utbildningsminister Thomas Östros om andelen behöriga lärare i skolan Sedan riksdagen 2001 beslutade att införa ett riktat statsbidrag för att öka personaltätheten i skolan har sex miljarder kronor betalats ut till kommunerna. Kommunerna får statsbidraget för- Inlämnad
- 2004-07-07
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
utvärdering av maxtaxan i barnomsorgen
Skriftlig fråga 2003/04:1396 av Nylander, Christer (fp)
den 30 juni Fråga 2003/04:1396 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om utvärdering av maxtaxan i barnomsorgen Juli månad har tidigare oftast varit en avgiftsfri månad inom barnomsorgen. År 1991 var det bara 32 svenska kommuner som tog ut avgift för tolv månader. 1999 hade antalet ökat till 69 kommuner- Inlämnad
- 2004-06-30
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
förskolläraryrket
Skriftlig fråga 2003/04:1391 av Nylander, Christer (fp)
den 29 juni Fråga 2003/04:1391 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolläraryrket Det finns ett stort behov av att rekrytera förskollärare, inte minst om man förutom att ersätta vakanser också vill öka andelen av förskolans personal som har högskolekompetens. Särskilt tydlig är bristen på- Inlämnad
- 2004-06-29
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003
Motion 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ytterligare oberoende fondernas risktagande och kostnader. Riksdagen- Inlämnad
- 2004-06-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet
Motion 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag till kommunalt utjämningssystem enligt de riktlinjer som anförs i motionen. Riksdagen- Inlämnad
- 2004-06-23
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU7
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
Motion 2003/04:Fi40 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Fi40 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om stabila planeringsförutsättningar för kommuner och landsting.- Inlämnad
- 2004-06-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Tilläggsbudget 1 för 2004
Betänkande 2003/04:FIU21
Riksdagen godkände regeringens förslag till tilläggsbudget för 2004 förutom förslaget om förbättrad kapitalstruktur i statliga bolag. Riksdagen beslutade om en annan lösning än regeringen, vilket innebär att ett särskilt anslag för kapitalinsatser i statliga bolag anordnas i statsbudgeten. Regeringen ska få föra över 55 miljoner kronor från Fonden för den mindre skeppsfarten till det särskilda kontot i Riksgäldskontoret för samma ändamål. Riksdagen får 14,8 miljoner kronor mer under 2004. Pengarna ska användas för att öka stödet till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 35
- Reservationer
- 24
- Anföranden och repliker
- 44, 1 minuter
- Beredning
- 2004-05-11
- Justering
- 2004-05-27
- Debatt
- 2004-06-17
- Beslut
- 2004-06-17
Titel saknas
Betänkande 2003/04:SKU31
Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor och beslutade om de lagändringar som behövs. Syftet med det nya avtalet är att lösa problem som kan uppstå när det nordiska skatteavtalet tillämpas för personer som arbetspendlar mellan länderna. Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om beskattning av anställningsinkomster, avdrag för inbetalningar till pensionsordningar och avdrag för utgifter för resor över Öresundsbron. Länderna förbinder sig också att följa ett system för utjämning mellan Sverige och Danmark av vissa skatteintäkter.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 12, 33 minuter
- Justering
- 2004-06-01
- Debatt
- 2004-06-16
- Beslut
- 2004-06-17
skolans finansiering
Interpellation 2003/04:508 av Nylander, Christer (fp)
den 19 maj Interpellation 2003/04:508 av Christer Nylander fp till utbildningsminister Thomas Östros om skolans finansiering Sveriges välfärdssystem ställs inför svåra prövningar framöver. Kommunernas ekonomier sviktar, befolkningsutvecklingen innebär att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar i relation- Inlämnad
- 2004-05-19
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
skatten på rulltobak
Skriftlig fråga 2003/04:1321 av Nylander, Christer (fp)
den 9 juni Fråga 2003/04:1321 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om skatten på rulltobak Den höga tobaksskatten motiveras av syftet att reducera konsumtionen av tobaksprodukter, då dessa produkter medför allvarliga hälsorisker. Det är emellertid så att skatten på rulltobak i Sverige är betydligt- Inlämnad
- 2004-06-09
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
ersättningsjobb i Hässleholm
Skriftlig fråga 2003/04:1242 av Nylander, Christer (fp)
den 21 maj Fråga 2003/04:1242 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om ersättningsjobb i Hässleholm I regeringens skrivelse 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsprogram främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten slås fast att en av regeringen tillsatt- Inlämnad
- 2004-05-21
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Motion 2003/04:Fi34 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Fi34 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktningen av en politik som stärker kommunernas och landstingens skattebas.- Inlämnad
- 2004-05-21
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU3 2004/05:FiU8
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m.
Motion 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering av hela avtalet efter två år. Riksdagen- Inlämnad
- 2004-05-18
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:SkU31
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag