Christer Nylander (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Liberalerna
- Gruppledare
- 2016-06-07 – 2019-06-28
Kulturutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2013-01-15
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2009-09-29 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2009-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-22 – 2014-11-04
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2009-09-03
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-27
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2008-11-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Lagutskottet
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-10-20
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2019-09-05
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2019-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2018-12-12
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-02-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00 (ersättare 001121-001220) och 02-. Ledamot finansutskottet 06-07, utbildningsutskottet 07-09 och vice ordförande 14-18. Ledamot kulturutskottet 09-10 och 14-18, vice ordförande 09-13 och ordförande 18-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13-14. Suppleant justitieutskottet 00, lagutskottet 00, utrikesutskottet 00, skatteutskottet 02-04 och 06-07, utbildningsutskottet 04-07, 09-10 och 13-14 och finansutskottet 07-08 och 14-16 och EU-nämnden 14-18. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14- och krigsdelegationen 16-. Suppleant riksbanksfullmäktige 10-14. Gruppledare Liberalerna 16-19.
Föräldrar
Sven Persson och Britt Persson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 87. Statsvetenskap och nationalekonomi 87-91 och litteraturvetenskap 01-02.
Anställningar
Egenföretagare 91-94. Regionchef 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 95-98 och Region Skåne 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Malmö 03-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristianstad 98-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98-02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
bristen på förskollärare
Skriftlig fråga 2004/05:2090 av Nylander, Christer (fp)
den 9 augusti Fråga 2004/05:2090 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om om bristen på förskolelärare I svaret på en skriftlig fråga 2003/04:1391 som jag ställde för ett år sedan anförde statsrådet Hallengren att hon avser att verka för att regeringen aktivt bevakar utvecklingen samt vidtar ytterligare- Inlämnad
- 2005-08-09
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
valkretsindelningen i Skåne
Skriftlig fråga 2004/05:2055 av Nylander, Christer (fp)
den 21 juli Fråga 2004/05:2055 av Christer Nylander fp till statsrådet Jens Orback om valkretsindelningen i Skåne De senaste decennierna har Skåne enats alltmer. De två landstingen och sjukvården i Malmö kommun har samlats i ett försök med ökat regionalt ansvar och Malmöhus län och Kristianstads län har samlats i det- Inlämnad
- 2005-07-21
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
kommunernas ansvar för skolbiblioteken
Skriftlig fråga 2004/05:2007 av Nylander, Christer (fp)
den 7 juli Fråga 2004/05:2007 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om kommunernas ansvar för skolbiblioteken Skolbibliotekets pedagogiska roll i skolan blir alltmer betydelsefull.Så svarade skolministern på en skriftlig fråga från undertecknad i maj detta år. Nu visar en ny undersökning från Biblioteksföreningen- Inlämnad
- 2005-07-07
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
ESS till Skåne
Skriftlig fråga 2004/05:1947 av Nylander, Christer (fp)
den 28 juni Fråga 2004/05:1947 av Christer Nylander fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om ESS till Skåne Regeringen bör under 2005 avge en avsiktsförklaring att Sverige förbereder ett erbjudande om värdskap för ESS för att därmed klargöra förutsättningarna för att Sverige skall erbjuda ett värdskap.Så- Inlämnad
- 2005-06-28
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
avhoppen från yrkesförberedande gymnasieprogram
Skriftlig fråga 2004/05:1912 av Nylander, Christer (fp)
den 20 juni Fråga 2004/05:1912 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om avhoppen från yrkesförberedande gymnasieprogram Avhoppen från gymnasiets yrkesutbildningar har ökat med 50 de senaste tio åren. Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia, som skrivit boken Svensk yrkesutbildning vägval i internationell- Inlämnad
- 2005-06-20
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
resurser till infrastruktursatsningar i Skåne
Skriftlig fråga 2004/05:1862 av Nylander, Christer (fp)
den 13 juni Fråga 2004/05:1862 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om resurser till infrastruktursatsningar i Skåne Öresundsregionen genomgår en spännande utveckling just nu. Regionen håller på att etablera sig som en tillväxtmotor för norra Europa. Det är viktigt för Sveriges välstånd att den svenska- Inlämnad
- 2005-06-13
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
utbyggnaden av E 22 till motorvägsstandard
Skriftlig fråga 2004/05:1860 av Nylander, Christer (fp)
den 13 juni Fråga 2004/05:1860 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av E 22 till motorvägsstandard Regeringens så kallade Trollhättepaket innebar att andra viktiga infrastruktursatsningar fick stå tillbaka. En av dem är utbyggnaden av E 22 som har en helt avgörande betydelse för Skånes- Inlämnad
- 2005-06-13
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister
Motion 2004/05:Fi28 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Fi28 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2004/05:171. Sammanfattning Folkpartiet finner att den framlagda propositionen innehåller stora svagheter i fråga om skyddet- Inlämnad
- 2005-06-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:FiU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2004/05:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004
Motion 2004/05:Fi24 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Fi24 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att genomgången av skr. 2004/05:130 bör ha en inriktning mot en analys- Inlämnad
- 2005-06-09
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:FiU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
barns inomhusmiljö
Interpellation 2004/05:611 av Wahlgren, Marie (fp)
den 19 maj Interpellation 2004/05:611 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om barns inomhusmiljö Inomhusmiljöerna där barn vistas är ofta alltför undermåliga, framför allt i skolor och förskolor. Problemen spänner över radon, mögel och andra allergener, buller och trängsel. Per Kling på arbetsmiljöinspektionen- Inlämnad
- 2005-05-19
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2004
Betänkande 2004/05:FIU23
Riksdagen begär en utredning av regeringen om hur Riksbankens resultat ska fördelas mellan staten och Riksbanken. Regeringen ska också analysera hur Riksbankens eget kapital ska användas och lämna förslag till hur principerna för fördelning av Riksbankens resultat ska regleras i lag. I dag lämnar Riksbanken 80 procent av sin vinst till statskassan och behåller 20 procent. Den principen är inte reglerad i lag. Riksdagen ger också Riksbankens direktion och Riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för förra årets förvaltning. Riksdagen godkänner även Riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av 2004 års resultat, vilket innebär att Riksbanken ska leverera 6,7 miljarder kronor till staten.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 40, 122 minuter
- Beredning
- 2005-03-10
- Justering
- 2005-05-12
- Debatt
- 2005-05-25
- Beslut
- 2005-05-26
svenska myndigheter och EU
Skriftlig fråga 2004/05:1662 av Nylander, Christer (fp)
den 19 maj Fråga 2004/05:1662 av Christer Nylander fp till statsrådet Sven-Erik Österberg om svenska myndigheter och EU Sverige är sedan tio år tillbaka medlem i EU. Medlemskapet har inneburit nya förutsättningar för individer, företag och organisationer, men också för de statliga myndigheterna. I en undersökning av- Inlämnad
- 2005-05-19
- Besvarare
- Sven-Erik Österberg (S)
ungdomsarbetslösheten i landet
Skriftlig fråga 2004/05:1615 av Nylander, Christer (fp)
den 13 maj Fråga 2004/05:1615 av Christer Nylander fp till statsrådet Hans Karlsson om ungdomsarbetslösheten i landet Ams aprilrapport om arbetsmarknadsläget visar nya dystra siffror. Den totala arbetslösheten ligger nära 8 Neddragningar i kommunerna har inneburit ökad arbetslöshet bland kvinnor. På ett år har obalanstalet- Inlämnad
- 2005-05-13
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
arbetsmiljön i skolan
Skriftlig fråga 2004/05:1565 av Nylander, Christer (fp)
den 2 maj Fråga 2004/05:1565 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om arbetsmiljön i skolan Skollokalerna i svenska skolor är av mycket skiftande kvalitet. Det finns skolor som ger god arbetsmiljö för elever och lärare, men det finns också skolor som har dålig kvalitet och dålig arbetsmiljö. Myndigheten- Inlämnad
- 2005-05-02
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
skolbibliotek
Skriftlig fråga 2004/05:1564 av Nylander, Christer (fp)
den 2 maj Fråga 2004/05:1564 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om skolbibliotek I 5 bibliotekslagen står det att det i grund- och gymnasieskolan ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek på alla skolor för att stimulera skolelevernas intresse för läsning. Men det ser inte riktigt ut så i verkligheten.- Inlämnad
- 2005-05-02
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
böcker till skolelever
Skriftlig fråga 2004/05:1563 av Nylander, Christer (fp)
den 2 maj Fråga 2004/05:1563 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om böcker till skolelever Den 23 april 2005 firades världsbokdagen för tionde året. För att uppmärksamma detta fick alla Sveriges skolelever i årskurs 4 boken Det gula mysteriet Bokgåvan möjliggjordes genom ett samarbete mellan flera- Inlämnad
- 2005-05-02
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
med anledning av prop. 2004/05:111 Förstärkning av studiestödet
Motion 2004/05:Ub12 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Ub12 av Ulf Nilsson m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:111 Förstärkning av studiestödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en höjning av totalbeloppet med 400 kr per månad. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2005-04-19
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv
Motion 2004/05:Ub9 av Marie Wahlgren och Christer Nylander (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Ub9 av Marie Wahlgren och Christer Nylander fp med anledning av prop. 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvecklingen av EU:s forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2005-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
köer till förskolan
Skriftlig fråga 2004/05:1334 av Nylander, Christer (fp)
den 29 mars Fråga 2004/05:1334 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om köer till förskolan I skollagen slås fast att när vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen, skall kommunen erbjuda plats utan oskäligt dröjsmålUtan oskäligt dröjsmål innebär i- Inlämnad
- 2005-03-29
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
läraryrkets status
Interpellation 2004/05:404 av Nylander, Christer (fp)
den 18 februari Interpellation 2004/05:404 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om läraryrkets status Enligt en kommande OECD-rapport, som delvis redovisas i Lärarnas tidning, nr 3 2005, är karriärmöjligheterna för svenska lärare mycket dåliga. Sverige har lägre lärarlöner än de flesta OECD-länder.- Inlämnad
- 2005-02-18
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)