Christer Nylander (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Liberalerna
- Gruppledare
- 2016-06-07 – 2019-06-28
Kulturutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2013-01-15
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2009-09-29 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2009-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-22 – 2014-11-04
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2009-09-03
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-27
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2008-11-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Lagutskottet
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-10-20
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2019-09-05
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2019-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2018-12-12
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-02-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00 (ersättare 001121-001220) och 02-. Ledamot finansutskottet 06-07, utbildningsutskottet 07-09 och vice ordförande 14-18. Ledamot kulturutskottet 09-10 och 14-18, vice ordförande 09-13 och ordförande 18-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13-14. Suppleant justitieutskottet 00, lagutskottet 00, utrikesutskottet 00, skatteutskottet 02-04 och 06-07, utbildningsutskottet 04-07, 09-10 och 13-14 och finansutskottet 07-08 och 14-16 och EU-nämnden 14-18. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14- och krigsdelegationen 16-. Suppleant riksbanksfullmäktige 10-14. Gruppledare Liberalerna 16-19.
Föräldrar
Sven Persson och Britt Persson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 87. Statsvetenskap och nationalekonomi 87-91 och litteraturvetenskap 01-02.
Anställningar
Egenföretagare 91-94. Regionchef 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 95-98 och Region Skåne 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Malmö 03-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristianstad 98-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98-02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer
Betänkande 2009/10:KrU12
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att konstnärernas inkomstgarantier ska avskaffas successivt. Beslutet innebär att de pengar som finns avsatta för inkomstgarantierna ska efter hand föras över till pensionsgrundande långtidsstipendier. De konstnärer som idag har inkomstgaranti berörs inte av beslutet. Inkomstgarantin för konstnärer infördes 1976. I dag har högst 157 personer livslånga inkomstgarantier.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 31, 88 minuter
- Justering
- 2010-04-27
- Debatt
- 2010-05-21
- Beslut
- 2010-05-26
Museer och utställningar
Betänkande 2009/10:KrU10
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 som i huvudsak tar upp olika museifrågor. I två motioner föreslås att Forum för levande historia avvecklas. Kulturutskottet framhåller att organisationsformen prövades ingående när myndigheten etablerades och att det därför saknas skäl att ompröva den. I en annan motion föreslås att minst 6 miljoner kronor under en femårsperiod ska föras över från Forum för levande historias anslag till en internationell stiftelse vars syfte är att bevara Auschwitz-Birkenau. Andra motioner handlar bland annat om inrättandet av ett resurscentrum för fred och global utveckling och att utreda möjligheten att på offentlig plats hedra minnet av ambassadör Harald Edelstam.- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 12, 42 minuter
- Justering
- 2010-03-02
- Debatt
- 2010-03-17
- Beslut
- 2010-03-18
Yttrandefrihet internationellt
Skriftlig fråga 2009/10:633 av Nylander, Christer (fp)
den 12 mars Fråga 2009/10:633 Yttrandefrihet internationellt av Christer Nylander fp till utrikesminister Carl Bildt m Den senaste tidens förnyade hot mot en svensk konstnär visar att yttrandefriheten ständigt måste försvaras. Yttrandefrihet är både demokratins och kulturens grund. Därför är det så tragiskt att- Inlämnad
- 2010-03-12
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2009/10:1)
Betänkande 2009/10:KrU1
Många statliga kulturinstitutioner som museer och teatrar har drabbats hårt av det nuvarande systemet för hyressättning. Institutionerna menar att när hyresanslagen inte räcker till tvingas de ta pengar från verksamheten för att bekosta hyrorna. Riksdagen uppmanar regeringen att ta itu med problemen. Riksdagen föreslår bland annat att en spärr övervägs som hindrar att en myndighet får minskad hyreskompensation samtidigt som hyran höjs. Några av de stora institutionerna, som Nationalmuseum, Operan och Dramaten betalar hyra utifrån sina faktiska kostnader, så kallad kostnadshyra. Kostnadshyran kan medföra att underhållet skjuts på framtiden. Riksdagen menar att regeringen måste se till att det inte blir eftersatt. Bättre möjligheter till anslagssparande eller att pengar sätts av till särskilda fonder för underhåll kan vara tänkbara lösningar, enligt riksdagen. Vidare sa riksdagen ja till regeringens förslag om budgetanslag för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2010. Anslagen uppgår till cirka 11,36 miljarder kronor.- Behandlade dokument
- 36
- Förslagspunkter
- 44
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 50, 172 minuter
- Justering
- 2009-12-03
- Debatt
- 2009-12-14
- Beslut
- 2009-12-14
Förändring av det statliga stödet till kulturtidskrifter
Interpellation 2009/10:50 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)
den 23 oktober Interpellation 2009/10:50 Förändring av det statliga stödet till kulturtidskrifter av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I Tid för kultur, regeringens proposition 2009/10:3, föreslås att det statliga stödet till kulturtidskrifter ska förändras. Regeringen- Inlämnad
- 2009-10-23
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Redovisning av enskilda bidrag till partier
Motion 2009/10:K353 av Allan Widman m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:K353 av Allan Widman m.fl. fp Redovisning av enskilda bidrag till partier fp1171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda på vilket sätt de av Sverige ratificerade regleringarna gällande- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell strategi mot stranderosion
Motion 2009/10:C323 av Christer Nylander m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:C323 av Christer Nylander m.fl. fp Nationell strategi mot stranderosion fp1340 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi mot stranderosion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:CU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Riksdagsledamöters inkomstgaranti
Motion 2009/10:K287 av Christer Nylander och Allan Widman (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:K287 av Christer Nylander och Allan Widman fp Riksdagsledamöters inkomstgaranti fp1341 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen återkommer med förslag till hur inkomstgarantin för riksdagsledamöter kan begränsas till maximalt ett år. Motivering Genom en rad beslut- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Villkor för vindkraftsetablering
Motion 2009/10:C461 av Christer Nylander m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:C461 av Christer Nylander m.fl. fp Villkor för vindkraftsetablering fp1358 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompensation vid minskat fastighetsvärde till följd av vindkraftsetablering. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:CU16 2009/10:CU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Lägre avgifter på Öresundsbron
Motion 2009/10:T276 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:T276 av Ulf Nilsson m.fl. fp Lägre avgifter på Öresundsbron fp1025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda de samhällsekonomiska fördelarna med halverade avgifter respektive nolltaxa på Öresundsbron. Riksdagen- Inlämnad
- 2009-10-01
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utbyggnad av skånska järnvägar
Motion 2009/10:T275 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:T275 av Ulf Nilsson m.fl. fp Utbyggnad av skånska järnvägar fp1027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av järnvägssatsningar i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i- Inlämnad
- 2009-10-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Det dansk-svenska skatteundantaget
Motion 2009/10:Sk320 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk320 av Ulf Nilsson m.fl. fp Det dansk-svenska skatteundantaget fp1029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omförhandla skatteavtalet mellan Sverige och Danmark. Motivering Kontakterna över Öresund har utvecklats- Inlämnad
- 2009-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Särskild anställningsform för lärlingar
Motion 2009/10:A240 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:A240 av Erik Ullenhag m.fl. fp Särskild anställningsform för lärlingar fp1350 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagens tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en anställningsform för lärlingar som medger särskilda anställningsvillkor och lärlingslön.- Inlämnad
- 2009-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av öl, vin och cider i Sverige
Motion 2009/10:So660 av Margareta Pålsson m.fl. (m, c, fp, kd)
Motion till riksdagen 2009/10:So660 av Margareta Pålsson m.fl. m, c, fp, kd Gårdsförsäljning av öl, vin och cider i Sverige m913 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider. Motivering- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kompetenskonton
Motion 2009/10:Sk239 av Hans Backman m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk239 av Hans Backman m.fl. fp Kompetenskonton fp1223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa individuella kompetenskonton. Motivering Arbetslivet kräver ständig utveckling. Det livslånga lärandets värde- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mål för entreprenörskapspolitiken
Motion 2009/10:N214 av Hans Backman m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:N214 av Hans Backman m.fl. fp Mål för entreprenörskapspolitiken fp1177 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av ett övergripande mål för entreprenörskapspolitiken. Motivering Att förverkliga en idé om en- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konkurrens på elmarknaden
Motion 2009/10:N213 av Hans Backman m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:N213 av Hans Backman m.fl. fp Konkurrens på elmarknaden fp1178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nordisk harmonisering av regelverken kring bl.a. leverantörsbyten och mätning för att förbättra slutkundsmarknaden- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
PPM-medel i onoterade bolag
Motion 2009/10:Sf217 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf217 av Karin Pilsäter m.fl. fp PPM-medel i onoterade bolag fp1184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att placera PPM-medel direkt i onoterade företag. Motivering För att starta och driva- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
VAB för småföretagare
Motion 2009/10:Sf216 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf216 av Karin Pilsäter m.fl. fp VAB för småföretagare fp1189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet för företagare att använda tillfällig föräldrapenning för betalning av hushållsnära tjänster vid vård av- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagarbegreppet i socialförsäkringen
Motion 2009/10:Sf215 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf215 av Karin Pilsäter m.fl. fp Företagarbegreppet i socialförsäkringen fp1187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta även aktiva fåmansbolagsägare och aktiva ägare i ekonomiska föreningar registrera sig som- Inlämnad
- 2009-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag