Christer Nylander (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Liberalerna
- Gruppledare
- 2016-06-07 – 2019-06-28
Kulturutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2013-01-15
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2009-09-29 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2009-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-22 – 2014-11-04
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2009-09-03
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-27
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2008-11-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Lagutskottet
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-10-20
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2019-09-05
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2019-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2018-12-12
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-02-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00 (ersättare 001121-001220) och 02-. Ledamot finansutskottet 06-07, utbildningsutskottet 07-09 och vice ordförande 14-18. Ledamot kulturutskottet 09-10 och 14-18, vice ordförande 09-13 och ordförande 18-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13-14. Suppleant justitieutskottet 00, lagutskottet 00, utrikesutskottet 00, skatteutskottet 02-04 och 06-07, utbildningsutskottet 04-07, 09-10 och 13-14 och finansutskottet 07-08 och 14-16 och EU-nämnden 14-18. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14- och krigsdelegationen 16-. Suppleant riksbanksfullmäktige 10-14. Gruppledare Liberalerna 16-19.
Föräldrar
Sven Persson och Britt Persson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 87. Statsvetenskap och nationalekonomi 87-91 och litteraturvetenskap 01-02.
Anställningar
Egenföretagare 91-94. Regionchef 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 95-98 och Region Skåne 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Malmö 03-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristianstad 98-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98-02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Insatser för läsfrämjande och digitalisering
Betänkande 2010/11:KrU8
Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om insatser för läsfrämjande och övergripande digitaliseringsfrågor på biblioteks- och kulturarvsområdet. Skälet är bland annat pågående arbete på området och tidigare beslut. Motionerna handlar bland annat om tillgång till bibliotek, punktskriftens ställning, digitala bibliotek och satsning på digital folkbildning.- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 32, 87 minuter
- Justering
- 2011-05-19
- Debatt
- 2011-06-08
- Beslut
- 2011-06-08
Fristad för förföljda författare
Skriftlig fråga 2010/11:461 av Nylander, Christer (FP)
den 26 april Fråga 2010/11:461 Fristad för förföljda författare av Christer Nylander FP till statsrådet Tobias Billström M Efter förföljelsen av Salman Rushdie 1989 infördes ett europeiskt fristadssystem för förföljda författare. Folkpartiet liberalerna var initiativtagare till att Göteborg som första svenska stad- Inlämnad
- 2011-04-26
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Allmänna kulturfrågor
Betänkande 2010/11:KrU9
Riksdagen har beslutat be regeringen att skyndsamt återkomma med förslag på en lösning när det gäller anslagen till icke-statliga kulturlokaler så att medlen kan användas som det var avsett. Museer, teatrar och konsertlokaler som inte tillhör staten kan få stöd från Boverket för bland annat om- och nybyggnad, men stödet utnyttjas inte fullt ut. Följden blir att flera angelägna projekt fördröjs eller inte kan genomföras. Samtidigt säger riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om allmänna kulturfrågor. Flera motioner handlar om kulturella och kreativa näringar och regional tillväxt. Andra motioner handlar bland annat om åtgärder för att förbättra kulturskaparnas villkor, stöd till arrangörs- och amatörföreningar och krav på att kulturmyndigheterna och kulturinstitutionerna ska arbeta med hbt-frågor. Riksdagen hänvisar bland annat till den handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som regeringen beslutat om, en rad kultursatsningar som gjorts på senare år och övergripande prioriteringar i regeringens kulturpolitik.- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 12, 64 minuter
- Justering
- 2011-03-15
- Debatt
- 2011-04-06
- Beslut
- 2011-04-07
Konsekvenser för Skåne till följd av indelning i elprisområden
Skriftlig fråga 2010/11:374 av Nylander, Christer (FP)
den 14 mars Fråga 2010/11:374 Konsekvenser för Skåne till följd av indelning i elprisområden av Christer Nylander FP till närings- och energiminister Maud Olofsson C Den 1 november i år delas Sverige in i fyra elprisområden. Indelningen är Svenska kraftnäts svar på en granskning av den svenska elmarknaden som EU-kommissionen- Inlämnad
- 2011-03-14
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Mediefrågor
Betänkande 2010/11:KrU5
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, de flesta om radio och tv i allmänhetens tjänst. Några motioner handlar om den framtida public service-verksamheten och dess finansiering, formerna för ägandet av public service-företagen och villkoren för sponsring av Sveriges Televisions sändningar. Kulturutskottet räknar med att regeringen kommer att ta upp dessa frågor när den förbereder nya sändningstillstånd för public service-företagen för tiden efter 2013. Andra motioner handlar om tv-sändningar från stora sportevenemang, flyttning av Sveriges Television till Göteborg, hörbar textremsa, radioskugga i Södermanland och lokalradion i Skåne. En motion handlar om att alla i Norden ska få tillgång till de nordiska ländernas public service-kanaler. Nordiska rådet slutbehandlade nyligen frågan och tog bort den från rådets dagordning. En annan motion tar upp frågan om att upprätta en databank över kvinnliga experter för att bryta mansdominansen i medierna.- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 18, 55 minuter
- Justering
- 2011-02-01
- Debatt
- 2011-02-16
- Beslut
- 2011-03-02
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Betänkande 2010/11:KrU1
Riksdagen sa ja till regeringes förslag i budgetpropositionen om 12,2 miljarder i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2011. De största anslagen går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Bland de större satsningarna finns Skapande skola, som ska föra in kulturen i skolarbetet. Satsningen utvidgas nu till att omfatta hela grundskolan. Nationalmuseum och Kungliga Operan är i starkt behov av renovering, och får därför i ett första steg 7,3 respektive 5 miljoner kronor för underhåll och investeringar. Flera av de kulturpolitiska reformer som riksdagen tog ställning till hösten 2009 kommer att fullföljas under 2011. Bland annat införs en samverkansmodell för fördelning av statliga medel till regional och lokal verksamhet. Syftet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och stärka det regionala och lokala engagemang för kulturfrågor. Två nya myndigheter inrättas nästa år, Myndigheten för kulturanalys och Statens musikverk. Satsningen Idrottslyftet, som riktar sig till barn och unga, blir permanent.- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 23
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 68, 184 minuter
- Beredning
- 2010-11-11
- Justering
- 2010-11-30
- Debatt
- 2010-12-15
- Beslut
- 2010-12-15
Filmcensuren för vuxna avskaffas
Betänkande 2010/11:KrU2
Förhandsgranskning av film som är avsedd att visas offentligt för vuxna avskaffas, men åldersgränser för barn under 15 år ska finnas kvar även i fortsättningen. Statens biografbyrå avvecklas och istället inrättas en ny myndighet. Den nya myndighetens uppgift ska bli att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan genom att bland annat överta Medierådets verksamhet. Myndigheten ska också besluta om åldersgränser för barn under 15 år. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 4
- Anföranden och repliker
- 5, 24 minuter
- Justering
- 2010-11-18
- Debatt
- 2010-12-02
- Beslut
- 2010-12-02
Framtidens friluftsliv
Betänkande 2010/11:KrU3
Friluftslivspolitiken ska ha ett mål, där det bland annat ingår att ge alla människor möjligheter att vara ute i naturen. Målet specificeras genom tio punkter: att naturen ska vara tillgänglig för alla att personligt och ideellt engagemang ska stå i centrum att allemansrätten ska värnas att den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov att kommunernas ska ha ett stort ansvar för naturen nära tätorterna att friluftslivet ska bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt att skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet att friluftslivet ska ha en given roll i skolans arbete att fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan att beslut om friluftsliv ska fattas med god kunskap Fördelningen av statsbidrag till friluftsorganisationer delegeras till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv. I dag sköts uppgiften av Naturvårdsverket. Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att komplettera målet för friluftslivspolitiken med ett antal mätbara mål.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 22, 72 minuter
- Justering
- 2010-11-16
- Debatt
- 2010-12-01
- Beslut
- 2010-12-01
Det dansk-svenska skatteavtalet
Motion 2010/11:Sk325 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk325 av Ulf Nilsson m.fl. FP Det dansk-svenska skatteavtalet fp1272 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omförhandla skatteavtalet mellan Sverige och Danmark. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Villkor för vindkraftsetablering
Motion 2010/11:MJ234 av Christer Nylander och Ulf Nilsson (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ234 av Christer Nylander och Ulf Nilsson FP Villkor för vindkraftsetablering fp1132 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten till kompensation vid minskat fastighetsvärde till följd av vindkraftsetablering.- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Öresundsförbindelser
Motion 2010/11:T345 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:T345 av Ulf Nilsson m.fl. FP Öresundsförbindelser fp1274 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda de samhällsekonomiska fördelarna med kraftigt sänkta avgifter på Öresundsbron. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
Fri fondering för företag
Motion 2010/11:Sk249 av Jan Ertsborn m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk249 av Jan Ertsborn m.fl. FP Fri fondering för företag fp1014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av fri fondering upp till 5 miljoner kronor. Motivering Att kunna låta företaget växa med egna pengar- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksdagsledamöters inkomstgaranti
Motion 2010/11:K214 av Christer Nylander (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:K214 av Christer Nylander FP Riksdagsledamöters inkomstgaranti fp1131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsning av inkomstgarantin för riksdagsledamöter. Motivering Genom en rad beslut de senaste åren- Inlämnad
- 2010-10-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpt vapenpolitik
Motion 2010/11:Ju201 av Allan Widman m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju201 av Allan Widman m.fl. FP Skärpt vapenpolitik fp1218 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skärpt vapenpolitik. Motivering Förekomsten av skjutvapen är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. Kopplingen- Inlämnad
- 2010-10-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagarbegreppet i socialförsäkringen
Motion 2010/11:Sf235 av Liselott Hagberg m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf235 av Liselott Hagberg m.fl. FP Företagarbegreppet i socialförsäkringen fp1109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta även aktiva fåmansbolagsägare och aktiva ägare i ekonomiska föreningar registrera sig- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reformerad expertskatt
Motion 2010/11:Sk232 av Hans Backman m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk232 av Hans Backman m.fl. FP Reformerad expertskatt fp1012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reformerad expertskatt för att underlätta invandring av kvalificerad arbetskraft. Motivering I en globaliserad- Inlämnad
- 2010-10-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av företag till Sverige–skattefrågor
Motion 2010/11:Sk230 av Hans Backman m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk230 av Hans Backman m.fl. FP Lokalisering av företag till Sverigeskattefrågor fp1017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reformering av kapitalbeskattningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2010-10-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU22 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Övergripande mål för entreprenörskapspolitiken
Motion 2010/11:N219 av Hans Backman m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:N219 av Hans Backman m.fl. FP Övergripande mål för entreprenörskapspolitiken fp1011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett övergripande mål för entreprenörskapspolitiken. Motivering Att förverkliga- Inlämnad
- 2010-10-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändrat och förbättrat regelverk för elmarknaden
Motion 2010/11:N218 av Hans Backman m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:N218 av Hans Backman m.fl. FP Förändrat och förbättrat regelverk för elmarknaden fp1013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nordisk harmonisering av regelverken för bl.a. leverantörsbyten och mätning för att förbättra- Inlämnad
- 2010-10-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kunskapsdrivet företagande
Motion 2010/11:N217 av Hans Backman m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2010/11:N217 av Hans Backman m.fl. FP Kunskapsdrivet företagande fp1018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kunskapsdrivet företagande. Motivering Företagandet måste växa för att ge högre reallöner och fler jobb. Vi eftersträvar- Inlämnad
- 2010-10-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag