Christer Nylander (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Liberalerna
- Gruppledare
- 2016-06-07 – 2019-06-28
Kulturutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2013-01-15
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2009-09-29 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2009-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-22 – 2014-11-04
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2009-09-03
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-27
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2008-11-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Lagutskottet
- Suppleant
- 2000-11-21 – 2000-12-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2017-10-20
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2019-09-05
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2019-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2018-12-12
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-02-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00 (ersättare 001121-001220) och 02-. Ledamot finansutskottet 06-07, utbildningsutskottet 07-09 och vice ordförande 14-18. Ledamot kulturutskottet 09-10 och 14-18, vice ordförande 09-13 och ordförande 18-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13-14. Suppleant justitieutskottet 00, lagutskottet 00, utrikesutskottet 00, skatteutskottet 02-04 och 06-07, utbildningsutskottet 04-07, 09-10 och 13-14 och finansutskottet 07-08 och 14-16 och EU-nämnden 14-18. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14- och krigsdelegationen 16-. Suppleant riksbanksfullmäktige 10-14. Gruppledare Liberalerna 16-19.
Föräldrar
Sven Persson och Britt Persson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, slutår 87. Statsvetenskap och nationalekonomi 87-91 och litteraturvetenskap 01-02.
Anställningar
Egenföretagare 91-94. Regionchef 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 95-98 och Region Skåne 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Malmö 03-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristianstad 98-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98-02.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Strategi för musikexport
Motion 2012/13:N282 av Christer Nylander (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:N282 av Christer Nylander FP Strategi för musikexport FP219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi för musikexport som en del av regeringens exportfrämjande arbete. Motivering Sverige och svenska musiker- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öresundsförbindelser
Motion 2012/13:T296 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:T296 av Ulf Nilsson m.fl. FP Öresundsförbindelser FP726 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda de samhällsekonomiska fördelarna med sänkta avgifter på Öresundsbron. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Maktutredning
Motion 2012/13:K236 av Christer Nylander (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:K236 av Christer Nylander FP Maktutredning FP203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny bred maktutredning. Motivering Det pågår två globala maktförskjutningar just nu. Den ena är horisontell och innebär- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Beskattning av personaloptioner
Motion 2012/13:Sk299 av Hans Backman m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk299 av Hans Backman m.fl. FP Beskattning av personaloptioner FP703 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i lämpligt sammanhang göra en översyn av beskattningen av personaloptioner. Motivering Sverige behöver- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inrätta en nordisk gränshindersombudsman
Motion 2012/13:U251 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:U251 av Ulf Nilsson m.fl. FP Inrätta en nordisk gränshindersombudsman FP733 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa Nordiska rådets förslag om att inrätta en gränshindersombudsman. Motivering Sedan Öresundsbron- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
Motion 2012/13:T230 av Tina Acketoft m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:T230 av Tina Acketoft m.fl. FP Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör FP308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Motivering Satsningar på- Inlämnad
- 2012-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffa danstillståndet
Motion 2012/13:Ju242 av Mathias Sundin m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2012/13:Ju242 av Mathias Sundin m.fl. FP Avskaffa danstillståndet FP0305 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att krav på tillstånd för att anordna offentlig danstillställning bör avskaffas. Motivering Mellan 1920- och 1940-talen- Inlämnad
- 2012-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell strategi mot stranderosion
Skriftlig fråga 2007/08:1505 av Nylander, Christer (fp)
den 29 juli Fråga 2007/08:1505 Nationell strategi mot stranderosion av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Delar av Sveriges kust består av vacker, men tyvärr sårbar sandstrand. Flera av kommunerna med sandstränder har på senare år märkt hur stranderosion blivit ett tilltagande problem.- Inlämnad
- 2008-07-29
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Korruptionslagstiftningen
Skriftlig fråga 2007/08:1415 av Nylander, Christer (fp)
den 26 juni Fråga 2007/08:1415 Korruptionslagstiftningen av Christer Nylander fp till justitieminister Beatrice Ask m Justitieministern har deklarerat att korruptionslagstiftningen ska ses över. Det är ett välkommet besked. Att bekämpa korruption är viktigt även i ett land som i internationell jämförelse är relativt- Inlämnad
- 2008-06-26
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Marina skyddade områden i Östersjön
Skriftlig fråga 2007/08:1414 av Nylander, Christer (fp)
den 26 juni Fråga 2007/08:1414 Marina skyddade områden i Östersjön av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är mycket allvarlig. Algblomningarna tycks trendmässigt bli allt kraftigare. Miljögifter och föroreningar fortsätter att förstöra havsmiljön. Av världens tio största- Inlämnad
- 2008-06-26
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Åtgärder för att öka det privata aktieägandet
Skriftlig fråga 2007/08:1171 av Nylander, Christer (fp)
den 6 maj Fråga 2007/08:1171 Åtgärder för att öka det privata aktieägandet av Christer Nylander fp till statsrådet Mats Odell kd Antalet aktieägare sjunker i Sverige. Förra året minskade antalet svenskar med aktieinnehav enligt statistik från VPC som Dagens Nyheter presenterat. Antalet aktieägare är nu det lägsta- Inlämnad
- 2008-05-06
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Grundskolan
Betänkande 2007/08:UbU11
Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om grundskolan. Skälet är bland annat det pågående arbetet med en ny skollag. Motionerna handlar övergripande frågor om skolan, fristående skolor, valfrihet, betyg, skolans personal, skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa samt undervisning i särskilda ämnen som bl.a. idrott, hem- och konsumentkunskap, sex och samlevnad, kultur och musik och feministiskt självförsvar i skolan.- Behandlade dokument
- 167
- Förslagspunkter
- 74
- Reservationer
- 76
- Anföranden och repliker
- 67, 157 minuter
- Justering
- 2008-04-03
- Debatt
- 2008-04-16
- Beslut
- 2008-04-17
Förskolan
Betänkande 2007/08:UbU7
Riksdagen säger nej till motioner om förskolan. Skälet är bland annat att det pågår arbete med en ny skollag. Motionerna handlar till exempel om barnomsorg på obekväm arbetstid och kvalitetsaspekter på förskolan.- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 31, 98 minuter
- Justering
- 2008-02-21
- Debatt
- 2008-03-06
- Beslut
- 2008-03-12
Studiestöd
Betänkande 2007/08:UbU6
Riksdagen säger nej till motioner om studiestöd. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om ett flexiblare studiestödssystem, förbättringar av studenternas ekonomiska villkor och avveckling av Centrala studiestödsnämnden, CSN.- Behandlade dokument
- 36
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 31, 84 minuter
- Justering
- 2008-02-21
- Debatt
- 2008-03-06
- Beslut
- 2008-03-12
Stridsledningscentralen i Hästveda
Skriftlig fråga 2007/08:897 av Nylander, Christer (fp)
den 5 mars Fråga 2007/08:897 Stridsledningscentralen i Hästveda av Christer Nylander fp till försvarsminister Sten Tolgfors m I Försvarsmaktens utvecklingsplan för 20092018 föreslås att stridsledningscentralen i Hästveda ska avvecklas. Verksamheten i Hästveda är en del av F 17, vars viktigaste arbetsuppgift är- Inlämnad
- 2008-03-05
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Kvinnors företagande
Skriftlig fråga 2007/08:807 av Nylander, Christer (fp)
den 20 februari Fråga 2007/08:807 Kvinnors företagande av Christer Nylander fp till näringsminister Maud Olofsson c Enligt en undersökning av organisationen Företagarna har Sverige ett mycket mansdominerat företagande. Endast 3,9 procent av Sveriges kvinnor driver ett eget företag. Av 25 undersökta europeiska länder- Inlämnad
- 2008-02-20
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Betänkande 2007/08:UbU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen 2008 om anslag till utbildning och universitetsforskning. Förslagen innebär bland annat följande. Regeringen ska kunna besluta om en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta att gälla. Cirka 700 miljoner kronor avsätts till fortbildning av lärare. Medlen för forskning och forskarutbildning ökar med 851,5 miljoner kronor. Därutöver ökar medlen för forskning och forskarutbildning inom högskolan med ytterligare 300 miljoner kronor, vilka huvudsakligen ska fördelas på grundval av kvalitetskriterier. Högskolans resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 240 miljoner kronor till följd av en kvalitetsreform. Samtidigt sker en minskning av grundutbildningsanslagen med 200 miljoner kronor genom att tilldelade takbelopp sänks. Skolverkets anslag ökas med 150 miljoner kronor för utökad utbildningsinspektion.- Behandlade dokument
- 32
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 89, 281 minuter
- Justering
- 2007-11-27
- Debatt
- 2007-12-12
- Beslut
- 2007-12-12
Alkoholtester vid färjeterminalen i Ystad
Skriftlig fråga 2007/08:223 av Nylander, Christer (fp)
den 5 november Fråga 2007/08:223 Alkoholtester vid färjeterminalen i Ystad av Christer Nylander fp till justitieminister Beatrice Ask m Skåne är en transitregion med mycket tung trafik från utlandet som ska vidare upp i landet. Att detta påverkar trafiksituationen i regionen är självklart och något man måste ta- Inlämnad
- 2007-11-05
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Ersättning för kommuner som kan drabbas av klimatförändringen
Skriftlig fråga 2007/08:135 av Nylander, Christer (fp)
den 22 oktober Fråga 2007/08:135 Ersättning för kommuner som kan drabbas av klimatförändringen av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Klimat- och sårbarhetsutredningens beräkningar visar att översvämning av bebyggelse kan komma att orsaka kostnader för över 100 miljarder kronor om inget görs.- Inlämnad
- 2007-10-22
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)