Christian Carlsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 249
- Titel
- Jurist.
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Ordförande
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-06-17 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-04-02 – 2024-06-16
- Ordinarie
- 2022-01-29 – 2024-04-01
- Ledig
- 2021-11-15 – 2022-01-28
- Ordinarie
- 2021-02-11 – 2021-11-14
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2018-09-24 – 2018-12-31
Socialutskottet
- Ordförande
- 2022-11-10 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-11-09 – 2022-11-10
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Ledamot
- 2021-03-05 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2021-03-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-12-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-12-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-12-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-12-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2018-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18 (ersättare 180924–181231) och 21–. Ordförande socialutskottet 22–. Ledamot utbildningsutskottet 21. Suppleant finansutskottet 18, näringsutskottet 18, skatteutskottet 18, arbetsmarknadsutskottet 18 och 21–, EU-nämnden 18 och 21–, socialutskottet 22–23, socialförsäkringsutskottet 22 och försvarsutskottet 22.
Föräldrar
Ingenjören Hans Carlsson och avdelningschefen Marie Carlsson, f. Andersson.
Utbildning
Tingvallagymnasiet, Karlstad, slutår 06. Värnplikt, bevakningssoldat/insatssoldat, Beridna högvakten, Livgardet, Stockholm 06–07. Juristexamen, Stockholms universitet 12.
Anställningar
Lärarvikarie, högstadiet, Ilandaskolan, Karlstad 07–08. Butiksbiträde, Ica Sergels torg 07–08. Valombudsman, KD Värmland 10. Borgarrådsassistent, Kristdemokraterna, Stockholm 10. Arbetsrättslig rådgivare, Unionen 11–12. Politisk sekreterare, Solna 12–16. Politisk sekreterare, Stockholm 16. Utrikes- och försvarspolitisk sakkunnig, Kristdemokraternas riksdagskansli 19–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 18–21. Ledamot, utbildningsnämnden, Stockholms kommun 18–21. Suppleant, Karlstads-Hammarö gymnasienämnd, Karlstads kommun 05–08. Suppleant, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms kommun 09–10. Suppleant, Kommunförbundet Stockholms läns utbildningsberedning 10–11. Suppleant, Stockholm Business Region 11–15. Suppleant, utbildningsnämnden, Stockholms kommun 15–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Kristdemokratiska ungdomsförbundet Karlstad 05–06. Ordförande, KDU Stockholms stad 08–09. Styrelseledamot, Kristdemokraterna Stockholms stad 08–09 och ordförande 19–. Förbundsstyrelseledamot, KDU 09–11. 2:e vice förbundsordförande, KDU 11–13, vice förbundsordförande 13–16 och förbundsordförande 16–18. Suppleant, Kristdemokraternas partistyrelse 13–16 och ledamot 16–18. Styrelseledamot, Folk och Försvar 17–18.