Christian Carlsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 249
- Titel
- Jurist.
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Ordförande
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-06-17 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-04-02 – 2024-06-16
- Ordinarie
- 2022-01-29 – 2024-04-01
- Ledig
- 2021-11-15 – 2022-01-28
- Ordinarie
- 2021-02-11 – 2021-11-14
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2018-09-24 – 2018-12-31
Socialutskottet
- Ordförande
- 2022-11-10 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-11-09 – 2022-11-10
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Ledamot
- 2021-03-05 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2021-03-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-12-31
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-12-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-12-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-12-31
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2021-02-12 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2018-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18 (ersättare 180924–181231) och 21–. Ordförande socialutskottet 22–. Ledamot utbildningsutskottet 21. Suppleant finansutskottet 18, näringsutskottet 18, skatteutskottet 18, arbetsmarknadsutskottet 18 och 21–, EU-nämnden 18 och 21–, socialutskottet 22–23, socialförsäkringsutskottet 22 och försvarsutskottet 22.
Föräldrar
Ingenjören Hans Carlsson och avdelningschefen Marie Carlsson, f. Andersson.
Utbildning
Tingvallagymnasiet, Karlstad, slutår 06. Värnplikt, bevakningssoldat/insatssoldat, Beridna högvakten, Livgardet, Stockholm 06–07. Juristexamen, Stockholms universitet 12.
Anställningar
Lärarvikarie, högstadiet, Ilandaskolan, Karlstad 07–08. Butiksbiträde, Ica Sergels torg 07–08. Valombudsman, KD Värmland 10. Borgarrådsassistent, Kristdemokraterna, Stockholm 10. Arbetsrättslig rådgivare, Unionen 11–12. Politisk sekreterare, Solna 12–16. Politisk sekreterare, Stockholm 16. Utrikes- och försvarspolitisk sakkunnig, Kristdemokraternas riksdagskansli 19–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 18–21. Ledamot, utbildningsnämnden, Stockholms kommun 18–21. Suppleant, Karlstads-Hammarö gymnasienämnd, Karlstads kommun 05–08. Suppleant, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms kommun 09–10. Suppleant, Kommunförbundet Stockholms läns utbildningsberedning 10–11. Suppleant, Stockholm Business Region 11–15. Suppleant, utbildningsnämnden, Stockholms kommun 15–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Kristdemokratiska ungdomsförbundet Karlstad 05–06. Ordförande, KDU Stockholms stad 08–09. Styrelseledamot, Kristdemokraterna Stockholms stad 08–09 och ordförande 19–. Förbundsstyrelseledamot, KDU 09–11. 2:e vice förbundsordförande, KDU 11–13, vice förbundsordförande 13–16 och förbundsordförande 16–18. Suppleant, Kristdemokraternas partistyrelse 13–16 och ledamot 16–18. Styrelseledamot, Folk och Försvar 17–18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Resursskolornas finansiering
Skriftlig fråga 2020/21:3138 av Christian Carlsson (KD)
Fråga 2020/21:3138 Resursskolornas finansiering av Christian Carlsson KD till Utbildningsminister Anna Ekström S Skollagen och reglerna för tilläggsbelopp är inte anpassade till de fristående resursskolornas särskilda förutsättningar. För att tilläggsbelopp ska kunna beviljas måste resursskolorna precis som alla andra- Inlämnad
- 2021-06-07
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Skolavslutningar i kyrkan
Skriftlig fråga 2020/21:3137 av Christian Carlsson (KD)
Fråga 2020/21:3137 Skolavslutningar i kyrkan av Christian Carlsson KD till Utbildningsminister Anna Ekström S Kristendomen är en självklar del av Sveriges kulturarv. Den har påverkat vårt samhälle, våra traditioner och våra svenska värderingar på ett helt avgörande sätt. Skolavslutningar i kyrkan är ett uttryck för detta,- Inlämnad
- 2021-06-07
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Skolverkets utbetalningar av läxhjälpsbidrag
Skriftlig fråga 2020/21:3135 av Christian Carlsson (KD)
Fråga 2020/21:3135 Skolverkets utbetalningar av läxhjälpsbidrag av Christian Carlsson KD till Utbildningsminister Anna Ekström S Skattepengar avsedda för läxhjälp har i stället gått till att finansiera en salafistisk koranskola i Malmö. Koranskolan drivs av en förening vars värdegrund helt strider mot våra västerländska- Inlämnad
- 2021-06-07
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)