Christina Höj Larsen (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Humanekolog/Utredare.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-20
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-10-22
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-03-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-10-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-18
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-, miljö- och jordbruksutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14 och näringsutskottet 14-18.
Föräldrar
Metallarbetaren Bjarne Larsen och läkarsekreteraren Susanne Howalt Larsen, f. Höj.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Talesperson flykting- och migrationspolitiska frågor för Vänsterpartiet.
Bostadsort
Härnösand
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utvisning till Afghanistan av barn utan föräldrar
Skriftlig fråga 2013/14:688 av Christina Höj Larsen (V)
Fråga 2013/14:688 Utvisning till Afghanistan av barn utan föräldrar av Christina Höj Larsen V till Statsrådet Tobias Billström M European Return Platform for Unaccompanied Minors, Erpum, är ett projekt som syftar till att möjliggöra utvisning till Afghanistan av barn utan föräldrar. I Erpum deltar Sverige, Nederländerna,- Inlämnad
- 2014-06-16
- Besvarare
- Statsrådet Tobias Billström (M)
Asylsökande från Bulgarien
Skriftlig fråga 2013/14:375 av Höj Larsen, Christina (V)
den 30 januari Fråga 2013/14:375 Asylsökande från Bulgarien av Christina Höj Larsen V till statsrådet Tobias Billström M Många är de vittnesskildringar som sipprat ut från Bulgariens mottagningsstationer för asylsökande och som gör gällande att det råder oacceptabla, inhumana förhållanden. I början av januari kom- Inlämnad
- 2014-01-30
- Besvarare
- Tobias Billström (M)