Christina Örnebjär (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Lärare
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2015-04-20 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2016-01-14 – 2016-09-08
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-01-26 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2017-11-09 – 2018-01-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2015-04-22 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2015-04-22 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 15-. Ledamot trafikutskottet 16. Suppleant justitieutskottet 15-, socialutskottet 15-, civilutskottet 16- och utbildningsutskottet 16-.
Utbildning
Sociologi, Örebro universitet 00. Lärarprogrammet 230 hp, svenska med didaktisk inriktning, Lärarhögskolan i Stockholm/Stockholms universitet 01-05. Specialpedagogik, Örebro universitet 09. Lärarprogrammet 90 hp, Örebro universitet 09-10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kumla 10-. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Kumla 06-14. Oppositionsråd, Kumla 10-15.