Christina Tapper Östberg (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Arbetsledare/husfru.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-10-20
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2021-10-20
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot socialutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 14-18 och utbildningsutskottet 14-18. Ledamot riksdagens valberedning 14-.
Föräldrar
Åkaren Herman Carlsson och köksbiträdet Lisbeth Carlsson, f. Östberg.
Utbildning
Gymnasieskola, Piteå slutår 88. Husfru, Stockholms Hotell- och Restaurangskola, slutår 92.
Anställningar
Köksbiträde och sjukvårdsbiträde, Luleå kommun 88-91. Sjukvårdsbiträde, Bodens kommun -91. Butiksbiträde, Konsum Lakaträsk, 91-92. Husfru, Berns Salonger Stockholm 93-95. Vårdbiträde, Söderhamns kommun -13. Valorganisatör, Sverigedemokraterna 13-14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Hudiksvalls tingsrätt 10-14. Ledamot, Patientskadenämnden 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Söderhamn 10-. Suppleant, kyrkorådet i Mo/Bergvik, Söderala pastorat, Söderhamn 09-13. Ledamot kyrkofullmäktige, Uppsala stift 13-17, Suppleant kyrkomötet 13-17. Sverigedemokraterna Söderhamn valberedning 17-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, Sverigedemokraternas distriktsstyrelse, Gävleborg 11-16. Ledamot, Sverigedemokraternas partistyrelse 16-.