ClasGöran Carlsson (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Direktör.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-07-27 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-04-11 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2017-09-22 – 2018-04-11
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14 och 17- (statsrådsersättare 170727-180924 och 180924-). Ledamot försvarsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och civilutskottet 18. Suppleant civilutskottet 10-18, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13 och 14, näringsutskottet 17-18 och försvarsutskottet 18-. Extra suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14, Riksbanksfullmäktige 14- och Riksdagens överklagandenämnd 18-.
Föräldrar
Svetsaren Göran Carlsson och kanslisten Elsie-Britt Carlsson, f. Linder.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Sunnerboskolan, Ljungby 78-81. Företagsekonomi, Halmstads högskola 83-85. Nationalekonomi, Högskolan i Växjö 83-85.
Anställningar
Lärarvikarie, Ljungby kommun 82-83. Banktjänsteman, Götabanken 83-86 och Sparbanken Kronan 86-87. Bankkamrer, Sparbanken Kronan 87-92. Verkställande direktör, Bertil Nilsson Måleri AB 92-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Polisstyrelsen i Kronobergs län -99, vice ordförande 07-10. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet 14-18 samt 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 02-10. Ordförande, kommunstyrelsen 03-07, 1:e vice ordförande 07-10. Ledamot, Kommunförbundet Kronoberg/Regionförbundet Södra Småland 03-10. Vice ordförande ALMI Kronoberg 15-19. Ordförande AB Destination Småland 15-19 och Växjö Småland Airport AB 15-19.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna Kronobergs distriktsstyrelse och verkställande utskott 99-19. Styrelsedamot, Måleriföretagen 03-11 samt 16-. Ordförande, Hallands Travsällskap 17-.
Bostadsort
Ljungby