Dag Larsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Gymnasielärare.
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-06-07
Socialutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-06-07
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-06-07
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-25 – 2022-06-07
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2020-09-29 – 2022-06-07
- Ledamot
- 2020-01-28 – 2020-09-28
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2019-03-01 – 2022-06-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot socialutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Suppleant OSSE-delegationen 19-.
Föräldrar
Ingenjören Bengt Andersson och betendevetaren Annmarie Larsson.
Utbildning
Lärarhögskolan, Stockholm, slutår 93.
Anställningar
Lärare, Långholmens folkhögskola, Stockholm 93. Biträdande finansborgarråd, Stockholm 94-97. Kommunsekreterare, Stockholms arbetarekommun 97-02 Landstingsråd, Stockholms län 02-18
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, storstadskommittén 97-98. Ledamot, Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden 15-18 och Nämnden för högspecialiserad vård 18-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, SKL:s sjukvårdsdelegation 15-18. Olika kommunala uppdrag i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting.