Dan Ericsson (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Titel
- Partisekreterare
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2000-09-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 1998-10-13 – 2000-06-07
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 1993-02-10 – 1994-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2000-06-07
Valberedningen
- Suppleant
- 1998-10-05 – 2000-06-07
- Ledamot
- 1994-10-02 – 1998-10-05
- Ledamot
- 1991-10-09 – 1993-05-24
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1991-10-08
Riksdagens förvaltningskontor
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1993-05-23
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 1991-10-14 – 1992-04-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1991- Suppleant i Finansutskottet 92/93-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 91/92-93/94 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 91/92, Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-92/93 och Valberedningen 91/92. Ledamot av Valberedningen 91/92-92/93 och 94/95-99/00. Ledamot av Riksdagens lokalkommitté 91-92. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 91/92-93/94, vice gruppledare i kds-gruppen 92/93-93/94.
Bostadsort
Kolmården
Utbildning
Gymnasieexamen 76. Högskolestudier 83-84. Ombudsman för Kristen demokratisk ungdom (KDU) i sydöstra Sverige 76-77 och Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristen demokratisk samling (KDS) i Stockholm 78-79. Förbundssekreterare i KDU 80-81. Organisationssekreterare i KDS 82-85, partisekreterare 85-88 och 93-94. Politisk sekreterare i KDS-gruppen i Östergötlands läns landsting 89-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsstudieledare i Kristliga förenings av unga män/Kristliga föreningen av unga kvinnors studieförbund 84. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns KDS-distrikt, ordförande 87-89. Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/Kristdemokraternas partistyrelse 91-94 och 96-00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Statens naturvårdsverk 92-95, Länsstyrelsen i Östergötlands län 95-00. Ledamot av Delegationen för hybrid-DNA-frågor 92-93, Exportkontrollrådet 96-00. - Ledamot av miljöskyddskommittén 91-94, nationalkommittén för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 91-92, kommittén om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 95-97, klimatkommittén 98-00,
Kommunala uppdrag
Ledamot av Norrköpings kommunfullmäktige 91-94. Ordförande i Kolmårdens kommundelsnämnd 92-93. - Ledamot av Östergötlands läns landsting 88-92.
Föräldrar
Lantbrukaren Olof Ernfrid Ericsson och hemsamariten Elsa Märta Maria Gustafsson