Daniel Riazat (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 113
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
Näringsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Ledamotsrådet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-23 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-16 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-11
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2022-10-12 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot utbildningsutskottet 14–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–18, trafikutskottet 18, EU-nämnden 18– och näringsutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–22 och ledamotsrådet 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Falun, slutår 10. Studier på samhällsvetarprogrammet, Högskolan Dalarna.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig , Falun 10–14, 14 och 18. Ordförande, skolnämnden, Falun 11–13.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Dalarna Mot Rasism 10–15 och ledamot 15–. Ledamot, Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet 15–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kostnader för hockeygymnasieutbildningar
Skriftlig fråga 2021/22:1192 av Daniel Riazat (V)
Fråga 2021/22:1192 Kostnader för hockeygymnasieutbildningar av Daniel Riazat V till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom S Aftonbladet har i en rad artiklar uppmärksammat att elever på hockeygymnasier som i förtid vill avsluta eller byta gymnasieutbildningar pressas på stora summor pengar från de inblandade klubbarna. Vänsterpartiet- Inlämnad
- 2022-03-02
- Besvarare
- Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)
Studenters ekonomi
Skriftlig fråga 2016/17:1022 av Daniel Riazat (V)
Fråga 2016/17:1022 Studenters ekonomi av Daniel Riazat V till Statsrådet Anna Ekström S Sveriges förenade studentkårer SFS publicerar varje år en studentbudget bland annat baserad på Konsumentverkets siffror för skälig levnadsstandard. Den senaste budgeten visar precis som tidigare år att studenter går back ekonomiskt.- Inlämnad
- 2017-03-08
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)
Gymnasieelever boende på landsbygden
Skriftlig fråga 2016/17:942 av Daniel Riazat (V)
Fråga 2016/17:942 Gymnasieelever boende på landsbygden av Daniel Riazat V till Statsrådet Anna Ekström S Statsrådet skrev nyligen i en artikel att varenda unge ska kunna klara gymnasietTyvärr rimmar det illa med den politik hennes partikamrater bedriver i vissa delar av landet. För att kunna klara gymnasiet måste man- Inlämnad
- 2017-02-24
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)
Friskolors ansvar vid elevers frånvaro
Skriftlig fråga 2016/17:693 av Daniel Riazat (V)
Fråga 2016/17:693 Friskolors ansvar vid elevers frånvaro av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Varje dag är det barn som av olika anledningar inte går till skolan trots att vi har skolplikt. Den 9 januari tog Gustav Fridolin emot utredningen Saknad Uppmärksamma elevers frånvaro och agera SOU- Inlämnad
- 2017-01-20
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)