Daniel Riazat (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 113
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
Näringsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Ledamotsrådet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-23 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-16 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-11
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2022-10-12 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot utbildningsutskottet 14–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–18, trafikutskottet 18, EU-nämnden 18– och näringsutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–22 och ledamotsrådet 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Falun, slutår 10. Studier på samhällsvetarprogrammet, Högskolan Dalarna.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig , Falun 10–14, 14 och 18. Ordförande, skolnämnden, Falun 11–13.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Dalarna Mot Rasism 10–15 och ledamot 15–. Ledamot, Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet 15–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statligt huvudansvar för skolan
Interpellation 2014/15:285 av Daniel Riazat (V)
Interpellation 2014/15:285 Statligt huvudansvar för skolan av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Skolans kommunalisering och decentralisering under 1990-talet och framåt syftade till att höja kvaliteten i verksamheten, ta bort hinder för lokala initiativ och utveckla skolans verksamhet efter individuella- Inlämnad
- 2015-02-12
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Statligt huvudansvar för skolan
Interpellation 2014/15:162 av Daniel Riazat (V)
Interpellation 2014/15:162 Statligt huvudansvar för skolan av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Skolans kommunalisering och decentralisering under 1990-talet och framåt syftade till att höja kvaliteten i verksamheten, ta bort hinder för lokala initiativ och utveckla skolans verksamhet efter individuella- Inlämnad
- 2014-11-26
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Politisk information i skolan
Interpellation 2014/15:24 av Daniel Riazat (V)
Interpellation 2014/15:24 Politisk information i skolan av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Alla elever ska kunna känna sig trygga när de går till skolan. Inga judiska, muslimska eller homosexuella barn ska behöva gå till skolan och mötas av politiska partier som kränker deras människovärde- Inlämnad
- 2014-10-10
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)