David Lång (SD)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-06-19
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-06-19
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2012-05-02
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-01-17
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-02-25
- Ledamot
- 2012-01-18 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2023-06-14 – 2024-06-19
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2024-06-19
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-12-20 – 2014-10-07
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2010-12-31
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2011-01-01 – 2019-03-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 10–12 och 14– och socialförsäkringsutskottet 12–14. Suppleant finansutskottet 10–18 och 23–, skatteutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14, 22– och socialförsäkringsutskottet 14–16. Ledamot Riksrevisionens styrelse 10 och Riksrevisionens parlamentariska råd 11–19.