David Perez (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 250
- Född år
- 1990
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-08-20 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-04-01 – 2024-08-19
- Ordinarie
- 2021-03-01 – 2024-03-31
- Ledig
- 2020-02-29 – 2021-02-28
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2021-10-20 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-03-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-11-23 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-12-07 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-12-07 – 2022-09-26
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 20–. Ledamot finansutskottet 22–. Suppleant riksdagens råd för Riksrevisionen 22–.
Utbildning
Skandinaviska skolan i Madrid, slutår 08. Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, Erasmus 11. Fil.kand. företagsekonomi, Uppsala universitet.
Anställningar
Konsult/it-support, SEB 14. Politisk sekreterare, Uppsala kommun, 15–18.
Kommunala uppdrag
Regionråd, Region Uppsala, 18–21.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Försvarsminister Peter Hultqvist S Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans S Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Infrastrukturminister- Datum
- 2021-06-10
Luftfartsfrågor
Betänkande 2020/21:TU14
Beslut om framtiden för Bromma flygplats kan tidigast tas när flygbranschen har återhämtat sig efter coronapandemin och det går att göra tillförlitliga prognoser om flygets utveckling. Vidare bör regeringen senast i december 2021 återkomma till riksdagen med en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats för att säkra en framtida tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet. Det anser riksdagen och riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.
Riksdagen sa även ja till ett lagändringsförslag från regeringen. Ändringen innebär att regeringen ska ha möjlighet att besluta att det på vissa flygplatser ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till miljö- och klimatstyrande effekter för start- och landningsavgifter. Det betyder att avgifterna kan bli högre när klimatpåverkan från flygplanen är större, och lägre om klimatpåverkan är mindre. Flygplatserna som berörs av förslaget är Arlanda och Landvetter flygplats.
Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2021. Riksdagen sa samtidigt nej till övriga förslag i motioner.
- Behandlade dokument
- 52
- Förslagspunkter
- 18
- Reservationer
- 29
- Anföranden och repliker
- 45, 145 minuter
- Justering
- 2021-05-27
- Bordläggning
- 2021-06-01
- Debatt
- 2021-06-02
- Beslut
- 2021-06-02
med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter
Motion 2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna som rör förarbevis för vattenskoter även bör omfatta båtar som kan framföras i 35 knop eller mer- Inlämnad
- 2021-05-11
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor- Datum
- 2021-05-06
med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
Motion 2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka anslagskreditgränsen för Trafikverket till 15 procent för infrastrukturprojekt- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,
med anledning av prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter
Motion 2020/21:3893 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3893 av Jimmy Ståhl m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter. Motivering I propositionen föreslås att regeringen ges rätt att meddela- Inlämnad
- 2021-03-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:124 Transportstyrelsens olycksdatabas
Motion 2020/21:3882 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3882 av Thomas Morell m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:124 Transportstyrelsens olycksdatabas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta företag och ideella organisationer att komma åt anonymiserad information i Strada och tillkännager- Inlämnad
- 2021-03-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag