Dennis Dioukarev (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 98
- Titel
- Ekonomie studerande.
- Född år
- 1993
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-23
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, förbundsstyrelsen SDU, 13–14. Ordförande, Sverigedemokraterna Kronoberg 14–15. Vice ordförande, Ungsvenskarna 15–16. Suppleant partistyrelsen Sverigedemokraterna 21–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot finansutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 14–19. Ledamot krigsdelegationen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14–16 och Riksbanksfullmäktige 14. Vice ordförande styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Göteborg, slutår 12. Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet, 12–14. Studier på kandidatprogrammet i företagsekonomi, Stockholms universitet.
Anställningar
Ekonomiassistent, privat sektor, 13–14. Valorganisatör, Sverigedemokratisk ungdom 14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Riksbankskommittén 16–. Betalningsutredningens parlamentariska referensgrupp 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Småföretagares finansieringsmöjligheter
Skriftlig fråga 2016/17:1812 av Dennis Dioukarev (SD)
Fråga 2016/17:1812 Småföretagares finansieringsmöjligheter av Dennis Dioukarev SD till Statsrådet Per Bolund MP I modern tid har den svenska kreditmarknaden kommit att domineras av de fyra storbankerna, som tillsammans med sina respektive bostadsinstitut står för mer än 80 procent av krediterna i Sverige, vilket har gjort- Inlämnad
- 2017-08-16
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statlig inkomstskatt
Skriftlig fråga 2016/17:1802 av Dennis Dioukarev (SD)
Fråga 2016/17:1802 Statlig inkomstskatt av Dennis Dioukarev SD till Finansminister Magdalena Andersson S De demografiska förändringar som föranletts av migrationspolitiken innebär påfrestningar för en redan belastad sjukvård och rättsväsende. Trots detta och med knappa resurser fullgör sjuksköterskorna, poliserna och- Inlämnad
- 2017-08-14
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Flyttavgifter på pensionsförsäkringskapital
Skriftlig fråga 2016/17:1231 av Dennis Dioukarev (SD)
Fråga 2016/17:1231 Flyttavgifter på pensionsförsäkringskapital av Dennis Dioukarev SD till Statsrådet Per Bolund MP Fri konkurrens är grunden för en effektiv marknad. Om det finns hinder mot eller begränsningar av konkurrensen, vilka de än må vara, är risken att marknaden inte fungerar som den ska, och kostnaden läggs- Inlämnad
- 2017-04-11
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)