Ebba Hermansson (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Född år
- 1996
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2021-12-16
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-12-16
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-16
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-16
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-16
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-16
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-16
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-16
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-16
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2021-12-16
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2021-12-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundssekreterare, Ungsvenskarna 17-18.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 18-. Suppleant utbildningsutskottet 18-.
Föräldrar
Civilingenjören Lars Grundqvist och civilingenjören Charlotte Hermansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Mölnlycke, slutår 15.
Anställningar
Informationsassistent, Sverigedemokraterna 17-18.