Edward Riedl (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 241
- Titel
- Båtbyggare.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Finansutskottet
- Ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2015-02-05 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-02-04
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-16
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2023-02-10 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-02-10
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot trafikutskottet 10–19. Ledamot finansutskottet 19–22 och ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 10, finansutskottet 10–14, civilutskottet 18–19 och näringsutskottet 18–19. Ledamot OSSE-delegationen 22–23 och suppleant 23–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–19.
Föräldrar
Företagaren Rolf Riedl och distriktssköterskan Elisabeth Riedl.
Utbildning
Storebro Båtbyggarskola. Umeå universitet.
Anställningar
Industriarbete. Säljare. Taxichaufför.
Kommunala uppdrag
Ordförande i Revisionen för Region Västerbotten.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot och kassör, Moderaternas förbundsstyrelse. Ordförande, Moderaterna i Umeå.
Bostadsort
Umeå