Edward Riedl (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 241
- Titel
- Båtbyggare.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Finansutskottet
- Ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2015-02-05 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-02-04
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-16
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2023-02-10 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-02-10
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot trafikutskottet 10–19. Ledamot finansutskottet 19–22 och ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 10, finansutskottet 10–14, civilutskottet 18–19 och näringsutskottet 18–19. Ledamot OSSE-delegationen 22–23 och suppleant 23–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–19.
Föräldrar
Företagaren Rolf Riedl och distriktssköterskan Elisabeth Riedl.
Utbildning
Storebro Båtbyggarskola. Umeå universitet.
Anställningar
Industriarbete. Säljare. Taxichaufför.
Kommunala uppdrag
Ordförande i Revisionen för Region Västerbotten.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot och kassör, Moderaternas förbundsstyrelse. Ordförande, Moderaterna i Umeå.
Bostadsort
Umeå
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Torsby flygplats
Skriftlig fråga 2016/17:1556 av Edward Riedl (M)
Fråga 2016/17:1556 Torsby flygplats av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Flyget är en central del i det svenska transportsystemet. Sverige är ett till ytan stort och delvis glest befolkat land med långa transportavstånd, framför allt i skogslänen. Flyget är också viktigt för att det transportpolitiska målet- Inlämnad
- 2017-06-07
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Åtgärder mot ekobrott och terrorism
Skriftlig fråga 2016/17:1445 av Edward Riedl (M)
Fråga 2016/17:1445 Åtgärder mot ekobrott och terrorism av Edward Riedl M till Statsrådet Anders Ygeman S Efter en granskning som SvD utfört av den terrormisstänkte Akilov och hans kontakter har det framkommit att han har kopplingar till en av Sveriges mest ökända adresser, Frejgatan 13 i Stockholm. På samma adress står- Inlämnad
- 2017-05-18
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Bolagsverkets uppdrag
Skriftlig fråga 2016/17:1444 av Edward Riedl (M)
Fråga 2016/17:1444 Bolagsverkets uppdrag av Edward Riedl M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Efter dådet på Drottninggatan den 7 april har debatten om hur nya terrordåd ska förhindras i Sverige intensifierats. Det har handlat om allt från kriminalisering av samröre med terroristorganisationer till- Inlämnad
- 2017-05-18
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Bolag skrivna på postboxar
Skriftlig fråga 2016/17:1441 av Edward Riedl (M)
Fråga 2016/17:1441 Bolag skrivna på postboxar av Edward Riedl M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Efter dådet på Drottninggatan den 7 april har debatten om hur nya terrordåd ska förhindras i Sverige intensifierats, och olika åtgärder har föreslagits för att försvåra att ett sådant dåd ska kunna hända- Inlämnad
- 2017-05-18
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Norrbotniabanan
Skriftlig fråga 2016/17:818 av Edward Riedl (M)
Fråga 2016/17:818 Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den 2 februari stod ordföranden i Norrbotniabanegruppen och kommunalrådet i Skellefteå, Lorents Burman, i SVT Västerbotten och meddelade att regeringen och statsminister Stefan Löfven har lovat att Norrbotniabanan ska byggas. I dagsläget- Inlämnad
- 2017-02-10
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Distansförsäljning av alkohol
Skriftlig fråga 2016/17:133 av Edward Riedl (M)
Fråga 2016/17:133 Distansförsäljning av alkohol av Edward Riedl M till Statsrådet Gabriel Wikström S Nyligen rapporterades i medierna att statsrådet Gabriel Wikström föreslagit att distansförsäljning av alkohol ska förbjudas. Med dagens lagstiftning kan privatpersoner handla alkohol via internet samt få varorna levererade- Inlämnad
- 2016-10-17
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)