Elin Gustafsson (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Kock/Fil.kand.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2022-10-18
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–22 (statsrådsersättare 180924–221018). Ledamot trafikutskottet 18–22 och utrikesutskottet 22.
Föräldrar
Renhållningsarbetaren Ulf Gustafsson och barnskötaren Åsa Widenberg Gustafsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Växjö, slutår 08. Fil. kand., Lunds universitet 14.
Anställningar
Kock, Hotell Rådmannen, Alvesta 08–09. Kock, Astrid Lindgrens värld, Vimmerby 10 och 11. Valombudsman, Socialdemokraterna i Lund 14. Kommunalråd, Lunds kommun 14–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lund 14–18. Ledamot, barn- och skolnämnden 10–16. Ordförande, kultur- och fritidsnämnden 17–18. Ordförande, förbundsfullmäktige, VA Syd 14–18. Vice ordförande, Finsam Lund 14–18. Ledamot, Sydvatten 15–19.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Lund 11–13. Studentrepresentant i Jämställdhets- och likabehandlingskommittén, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet 12–13. Studentrepresentant i Jämställdhets- och likabehandlingskommittén vid Lunds universitet 12–13. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Lund 10–14. Fullmäktig, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 10–11 och 12–13. Styrelseledamot, SSU Skåne 13–15. Styrelseledamot, S-kvinnor i Lund 13–. Styrelseledamot, S-kvinnor i Skåne 16–17. Ordförande, S-kvinnor i Skåne 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Placering av oberoende institution för mänskliga rättigheter
Skriftlig fråga 2020/21:101 av Elin Gustafsson (S)
Fråga 2020/21:101 Placering av oberoende institution för mänskliga rättigheter av Elin Gustafsson S till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Regeringen har steg för steg arbetat för att stärka Sveriges arbete med mänskliga rättigheter, inte minst är införandet av lagen 2018:1197 om Förenta nationernas konvention- Inlämnad
- 2020-09-23
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)