Elina Linna (V)
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Södermanlands län
- Född år
- 1947
- Avliden
- 5 april 2023
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2010-10-04
Vänsterpartiet
- Förste vice gruppledare
- 2006-10-11 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2009-09-15
- Ledamot
- 2004-12-16 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-12-15