Elizabeth Nyström (M)
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Född år
- 1942
- Avliden
- 16 februari 2016
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1996-10-16 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-02 – 1996-10-15
Trafikutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1996-02-09 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 1996-10-24 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-09 – 1996-10-14
Lagutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 1998-10-21 – 2004-04-13