Ellen Juntti (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 298
- Titel
- Kriminalinspektör.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 64 48
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-04-13 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-01-15 – 2024-04-12
- Ordinarie
- 2019-04-12 – 2024-01-15
- Ledig
- 2019-02-18 – 2019-04-11
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2019-02-17
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-05-10
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-05-10 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-06-24
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-06-13 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-06-12
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Suppleant
- 2021-02-26 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Härryda 02–06. Suppleant, kommunstyrelsen, Härryda 02–06. Ordförande, sociala beredningen, Härryda 02–06.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 18–19, justitieutskottet 19–22 och civilutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10–18, justitieutskottet 14–18, socialförsäkringsutskottet 18–22 och justitieutskottet 22–. Suppleant delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 21–22.
Föräldrar
Bilmekanikern Ossian Juntti och hemmafrun/städerskan Tuulikki Juntti, f. Alatalo.
Utbildning
Grundskola, Juoksengi och Övertorneå 65–74. Tornedals gymnasieskola, Haparanda 74– 76. Polisskolan, Ulriksdal, Stockholm 77–78.
Anställningar
Polisaspirant, Polisen Stockholm och Göteborg 78–80. Polisman, Polisen Göteborg 80–82. Kriminalinspektör, Polisen Göteborg, Polismyndigheten Västra Götaland och Ekobrottsmyndigheten i Göteborg 82–17.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Kriminalvårdens insynsråd 15–. Kriminalvårdens personansvarsnämnd 16–. Brottsskadenämnden 20–. Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 21–.